SARABIA PEREZ AMADOR
Informe ejecutivo de SARABIA PEREZ AMADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SARABIA PEREZ AMADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLATANOS SOLER SL | Administrador Unico | 28/11/2022 | |
LICORES PINTO SL | Administrador Unico | 03/06/2022 | |
DESTILERIAS ALBORAN SL | Socio Unico | 15/11/2021 | |
DESTILERIAS ALBORAN SL | Administrador Unico | 15/11/2021 | |
DISTRIBUIDORA CARNICA LEONESA SL | Administrador Unico | 25/06/2021 | |
ALGELICORES SL | Administrador Unico | 06/05/2021 | |
VICELANY VINS I LICORS SL | Administrador Unico | 13/11/2019 |
VINCULACIONES DE SARABIA PEREZ AMADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SARABIA PEREZ AMADOR
Empresa: ECHACAIN SL
Administrador Unico
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 33, S 8, H NA 39416, I/A 4 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-31
Empresa: ECHACAIN SL
Administrador Unico
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 33, S 8, H NA 39416, I/A 3 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-31
Empresa: ECHACAIN SL
Socio Único
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 33, S 8, H NA 39416, I/A 2 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-43-31
Empresa: PLATANOS SOLER SL
Administrador Unico
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4285, L 1597, F 154, S 8, H V 21485, I/A 14 (28/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-231-46
Empresa: LICORES PINTO SL
Administrador Unico
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7577 , F 99, S 8, H M 122587, I/A 11 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: DISTRIBUCIONES AGUSTIN DIEZ SL
Administrador Unico
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288 , F 81, S 8, H ZA 8445, I/A 4 (14/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-15-49
Empresa: DESTILERIAS ALBORAN SL
Administrador Unico
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 177, S 8, H MA137173, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-29
Empresa: DESTILERIAS ALBORAN SL
Socio Único
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5573, L 4480, F 177, S 8, H MA137173, I/A 4 (15/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-224-29
Empresa: DISTRIBUCIONES AGUSTIN DIEZ SL
Administrador Unico
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 288 , F 80, S 8, H ZA 8445, I/A 3 (27/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-213-49
Empresa: DISTRIBUIDORA CARNICA LEONESA SL
Administrador Unico
- Sarabia Perez Amador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 490 , F 162, S 8, H LE 2379, I/A 6 (25/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-124-24
VER MAS ACTOS
Información de SARABIA PEREZ AMADOR
Mostramos los datos de SARABIA PEREZ AMADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SARABIA PEREZ AMADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos