SAPENA SAURA SALVADOR
Informe ejecutivo de SAPENA SAURA SALVADOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SAPENA SAURA SALVADOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERSHOE CONSULTANT SERVICES SL | Socio Unico | 31/07/2018 | |
INTERSHOE CONSULTANT SERVICES SL | Administrador Unico | 31/07/2018 | |
SAPENA FOOTWEAR SL | Administrador Unico | 16/06/2009 |
VINCULACIONES DE SAPENA SAURA SALVADOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAPENA SAURA SALVADOR
Empresa: INTERSHOE CONSULTANT SERVICES SL
Administrador Unico
- Sapena Saura Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4146 , F 97, S 8, H A 161286, I/A 1 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Empresa: INTERSHOE CONSULTANT SERVICES SL
Socio Único
- Sapena Saura Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4146 , F 97, S 8, H A 161286, I/A 1 (31/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-152-03
Empresa: SALVADOR SAPENA SL
Apoderado
- Sapena Saura Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 205, S 8, H A 1307, I/A 14 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-03
Empresa: SALVADOR SAPENA SL
Administrador Unico
- Sapena Saura Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2782 , F 205, S 8, H A 1307, I/A 13 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-243-03
Empresa: ASIA PACIFIC SL
Liquidador
- Sapena Saura Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2691 , F 176, S 8, H A 78799, I/A 3 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-03
Empresa: ASIA PACIFIC SL
Administrador Unico
- Sapena Saura Salvador
Liquidador
- Sapena Saura Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2691 , F 176, S 8, H A 78799, I/A 3 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-03
Empresa: SAPENA TRADING COMPANY SL
Administrador Unico
- Sapena Saura Salvador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3384 , F 9, S 8, H A 117520, I/A 1 (16/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-03
Información de SAPENA SAURA SALVADOR
Mostramos los datos de SAPENA SAURA SALVADOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAPENA SAURA SALVADOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos