SAOUD HELTZEN FARID
Informe ejecutivo de SAOUD HELTZEN FARID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SAOUD HELTZEN FARID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NORSK BOLIGFORMIDLING-EIENDOM SL | Administrador Unico | 28/02/2011 | |
NORWEGIAN ESTATE HOLDING SL | Administrador Unico | 04/02/2011 |
VINCULACIONES DE SAOUD HELTZEN FARID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAOUD HELTZEN FARID
Empresa: FAKTOR FORVALTNING SL
Apoderado
- Saoud Heltzen Farid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 210, S 8, H GC 42071, I/A 9 (27/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-232-35
Empresa: GO2 BOOKING SL
Apoderado
- Saoud Heltzen Farid
- Steffensen David Aleksander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 132, S 8, H GC 43923, I/A 8 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-35
Empresa: GO2 BOOKING SL
Administrador Mancomunado
- Saoud Heltzen Farid
- Steffensen David Aleksander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 132, S 8, H GC 43923, I/A 7 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-35
Empresa: GO ELITE SL
Apoderado Solidario
- Aleksander Steffensen David
- Saoud Heltzen Farid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 21, S 8, H GC 26150, I/A 13 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-35
Empresa: GO ELITE SL
Administrador Mancomunado
- Aleksander Steffensen David
- Saoud Heltzen Farid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 21, S 8, H GC 26150, I/A 11 (04/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-35
Empresa: NORSK BOLIGFORMIDLING UTLEIE SL
Apoderado
- Saoud Heltzen Farid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1929 , F 210, S 8, H GC 42071, I/A 7 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-113-35
Empresa: GRANARIO ENTERPRISE SL
Apoderado Solidario
- Aleksander Steffensen David
- Saoud Heltzen Farid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 20, S 8, H GC 26150, I/A 9 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
Empresa: GRANARIO ENTERPRISE SL
Administrador Mancomunado
- Aleksander Steffensen David
- Saoud Heltzen Farid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1551 , F 161, S 8, H GC 26150, I/A 7 (04/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
Empresa: RUVE 2 CANARIAS SL
Apoderado
- Saoud Heltzen Farid
- Steffensen David Aleksander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 131, S 8, H GC 43923, I/A 5 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
Empresa: RUVE 2 CANARIAS SL
Administrador Mancomunado
- Saoud Heltzen Farid
- Steffensen David Aleksander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1978 , F 130, S 8, H GC 43923, I/A 3 (02/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-35
VER MAS ACTOS
Información de SAOUD HELTZEN FARID
Mostramos los datos de SAOUD HELTZEN FARID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAOUD HELTZEN FARID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos