SAO PEDRO GRANJO FRANCISCO ANTONIO
Informe ejecutivo de SAO PEDRO GRANJO FRANCISCO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 38
Empresas inactivas: 13
CARGOS DE SAO PEDRO GRANJO FRANCISCO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | Apoderado | 18/08/2009 | 18/12/2013 |
NATURGAS ENERGIA SERVICIOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/06/2009 | 10/01/2013 |
NATURGAS ENERGIA SERVICIOS SA | Apoderado | 12/12/2011 | 10/01/2013 |
NATURGAS ENERGIA GRUPO SA | Apoderado | 02/11/2011 | 26/12/2012 |
NATURGAS ENERGIA GRUPO SA | Apoderado | 26/12/2012 | |
ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/11/2011 | 19/12/2012 |
ENAGAS TRANSPORTE DEL NORTE SA | Apoderado | 19/12/2012 | |
TOTALENERGIES CLIENTES SA | Apoderado | 14/09/2011 | 14/12/2012 |
TOTALENERGIES CLIENTES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/12/2012 | |
TOTALENERGIES CLIENTES SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/06/2012 | 14/12/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SAO PEDRO GRANJO FRANCISCO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAO PEDRO GRANJO FRANCISCO ANTONIO
Empresa: EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
Apoderado
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
- Sertorio Escaja Goncalves Nuno Filipe
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24108 , F 211, S 8, H M 433171, I/A 11 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-247-28
Empresa: NATURGAS ENERGIA SERVICIOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cesar Machadoribeiro Paulo
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Apoderado
- Altamira Magunagoicoechea Jose Ignacio
- Alvarez Garay Mikel
- Machado Ribeiro Paulo Cesar
- Ruiz Correa Jose Maria
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5258 , F 194, S 8, H BI 44809, I/A 37 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-16-48
Empresa: NATURGAS ENERGIA GRUPO SA
Apoderado
- Altamira Magunagoicoechea Jose Ignacio
- Alvarez Garay Mikel
- Ruiz Correa Jose Maria
- Santos De Oliveira Halia Joao
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5240 , F 173, S 8, H BI 37291, I/A 81 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-48
Empresa: NATURGAS ENERGIA GRUPO SA
Apoderado
- Careaga Arlunduaga Rafael
- Florez Fernandez Francisco Javier
- Santos De Oliveira Halia Joao
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5240 , F 171, S 8, H BI 37291, I/A 80 (26/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-3-48
Empresa: NATURGAS ENERGIA TRANSPORTE SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Altamira Magunagoicoechea Jose Ignacio
- Alvarez Garay Mikel
- Ruiz Correa Jose Maria
- Santos De Oliveira Halia Joao
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Apoderado
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5008 , F 161, S 8, H BI 36006, I/A 58 (19/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-249-48
Empresa: NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Altamira Magunagoicoechea Jose Ignacio
- Florez Fernandez Francisco Javier
- Gonzalez Santander Ricardo
- Redondo Lopez Juan
- Ruiz Correa Jose Maria
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Apoderado Mancomunado
- Altamira Magunagoicoechea Jose Ignacio
- Alvarez Garay Mikel
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Apoderado
- Florez Fernandez Francisco Javier
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 8, S 8, H BI 23997, I/A 67 (14/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-246-48
Empresa: NATURGAS ENERGIA DISTRIBUCION SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Apoderado Mancomunado
- Altamira Magunagoicoechea Jose Ignacio
- Alvarez Garay Mikel
- Ruiz Correa Jose Maria
- Santos De Oliveira Halia Joao
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5247 , F 84, S 8, H BI 38453, I/A 85 (13/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-48
Apoderado
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4954 , F 218, S 8, H BI 52539, I/A 9 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-48
Empresa: NATURGAS ENERGIA PARTICIPACIONES SA
Apoderado Solidario
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5217 , F 215, S 8, H BI 23453, I/A 20 (12/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-243-48
Empresa: NATURGAS ENERGIA COMERCIALIZADORA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Florez Fernandez Francisco Javier
- Redondo Lopez Juan
- Sao Pedro Granjo Francisco Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5232 , F 7, S 8, H BI 23997, I/A 64 (20/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-129-48
VER MAS ACTOS
Información de SAO PEDRO GRANJO FRANCISCO ANTONIO
Mostramos los datos de SAO PEDRO GRANJO FRANCISCO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAO PEDRO GRANJO FRANCISCO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos