SANZ VEGARA RICARDO
Informe ejecutivo de SANZ VEGARA RICARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ VEGARA RICARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RICARDO SANZ SL | Socio Unico | 08/01/2018 | |
RICARDO SANZ SL | Administrador Unico | 09/11/2017 |
VINCULACIONES DE SANZ VEGARA RICARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ VEGARA RICARDO
Empresa: MOVIMIENTO ROOM SL
Liquidador Solidario
- Pascual Vegara Maria Angeles
- Sanz Vegara Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 119, S 8, H A 169174, I/A 2 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-03
Empresa: MOVIMIENTO ROOM SL
Administrador Solidario
- Pascual Vegara Maria Angeles
- Sanz Vegara Ricardo
Liquidador Solidario
- Pascual Vegara Maria Angeles
- Sanz Vegara Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 119, S 8, H A 169174, I/A 2 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-113-03
Empresa: MOVIMIENTO ROOM SL
Administrador Solidario
- Pascual Vegara Maria Angeles
- Sanz Vegara Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4284 , F 118, S 8, H A 169174, I/A 1 (02/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-03
Empresa: 4SQUARE INDOOR SL
Socio Único
- Sanz Vegara Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 139, S 8, H A 137537, I/A 3 (08/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-03
Empresa: 4SQUARE INDOOR SL
Administrador Unico
- Sanz Vegara Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 139, S 8, H A 137537, I/A 2 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-03
Empresa: 4SQUARE INDOOR SL
Administrador Mancomunado
- Clemente Pardines Ivan-jesus
- Sanz Vegara Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 139, S 8, H A 137537, I/A 2 (09/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-219-03
Empresa: 4SQUARE INDOOR SL
Administrador Mancomunado
- Clemente Pardines Ivan-jesus
- Sanz Vegara Ricardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3733 , F 138, S 8, H A 137537, I/A 1 (04/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-237-03
Información de SANZ VEGARA RICARDO
Mostramos los datos de SANZ VEGARA RICARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ VEGARA RICARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos