SANZ TOUZON RAFAEL ANTONIO
Informe ejecutivo de SANZ TOUZON RAFAEL ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ TOUZON RAFAEL ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FANTI ESPAÑA ENVASES SA | Secretario | 13/04/2023 | |
FANTI ESPAÑA ENVASES SA | Consejero | 13/04/2023 | |
FANTI ESPAÑA ENVASES SA | Apoderado | 13/04/2023 | |
ENVASANZ SL | Administrador Solidario | 10/02/2016 | |
FANTI ESPAÑA ENVASES SA | Apoderado | 05/04/2013 | |
GRUPLASA SL | Administrador Solidario | 21/02/2013 | |
ESTSOLUPA SL | Administrador Unico | 02/10/2012 | |
FANTI ESPAÑA ENVASES SA | Apoderado | 29/10/2009 |
VINCULACIONES DE SANZ TOUZON RAFAEL ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ TOUZON RAFAEL ANTONIO
Empresa: FANTI ESPAÑA ENVASES SA
Apoderado
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21539 , F 220, S 8, H M 39472, I/A 44 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Consejero
- De Santis Nicola
- Fanti Stefano
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Presidente
Secretario
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21539 , F 216, S 8, H M 39472, I/A 43 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Administrador Solidario
- Sanz Touzon Juan Manuel
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21539 , F 216, S 8, H M 39472, I/A 43 (13/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-28
Administrador Solidario
- Sanz Touzon Juan Manuel
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21539 , F 216, S 8, H M 39472, I/A 42 (21/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-61-28
Empresa: ENVASANZ SL
Administrador Solidario
- Sanz Touzon Juan Manuel
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34385 , F 41, S 8, H M 618497, I/A 1 (10/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Apoderado
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21539 , F 203, S 8, H M 39472, I/A 39 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-70-28
Administrador Solidario
- Sanz Touzon Juan Manuel
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21539 , F 201, S 8, H M 39472, I/A 38 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Consejero Delegado
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Consejero
- Pedraza Sanchez Tomas
- Sanz Touzon Juan Manuel
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Presidente
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21539 , F 201, S 8, H M 39472, I/A 38 (06/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-51-28
Empresa: GRUPLASA SL
Administrador Solidario
- Sanz Touzon Juan Manuel
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20162 , F 162, S 8, H M 356012, I/A 7 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Empresa: GRUPLASA SL
Consejero Delegado
Consejero
- Pedraza Sanchez Tomas
- Sanz Touzon Juan Manuel
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Presidente
Secretario
- Sanz Touzon Rafael Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20162 , F 162, S 8, H M 356012, I/A 7 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
VER MAS ACTOS
Información de SANZ TOUZON RAFAEL ANTONIO
Mostramos los datos de SANZ TOUZON RAFAEL ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ TOUZON RAFAEL ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos