SANZ TORRO VICENTE
Informe ejecutivo de SANZ TORRO VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE SANZ TORRO VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
T-BOX DELIVERY & SOLUTIONS SL | Vicesecretario No Consejero | 02/08/2022 | |
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP | Apoderado Solidario | 27/07/2022 | |
ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP | Soc.Prof. | 23/06/2022 | |
ATTITSPORT SL | Administrador Unico | 18/02/2021 | |
SANZ TORRO SLP | Soc.Prof. | 31/10/2017 | |
SANZ TORRO SLP | Administrador Unico | 31/10/2017 | |
AIRUN99 SL | Administrador Unico | 31/08/2009 |
VINCULACIONES DE SANZ TORRO VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ TORRO VICENTE
Empresa: CONCIERTOS DEL BOTANICO 2022 AIE
Socio Miembr
- Albillos Martinez Agustin
- Aparicio Ramos Ignacio Jose
- Caldevilla Carrillo Maria Victoria
- De Gabriel Perez Sauquillo Borja
- HERFAVA SL
- Herran Vidaurrazaga Maria Del Carmen
- Iñigo Rodriguez-sastre Fernandez-corugedo
- Martinez Ferrando German
- Morales Crespo Marta
- Nuria Rosa Serna Gomez
- Perez De Las Heras Federico
- Portabales Gonzalez Choren Ivo
- Rubio Escobar Pedro
- Sanz Torro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 195, S 8, H M 744371, I/A 3 (21/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-121-28
Empresa: CONCIERTOS DEL BOTANICO 2022 AIE
Socio Miembr
- Albillos Martinez Agustin
- Aparicio Ramos Ignacio Jose
- Caldevilla Carrillo Maria Victoria
- De Gabriel Perez Sauquillo Borja
- HERFAVA SL
- Herran Vidaurrazaga Maria Del Carmen
- Iñigo Rodriguez-sastre Fernandez-corugedo
- Martinez Ferrando German
- Morales Crespo Marta
- Nuria Rosa Serna Gomez
- Perez De Las Heras Federico
- Portabales Gonzalez Choren Ivo
- Rubio Escobar Pedro
- Sanz Torro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42036 , F 192, S 8, H M 744371, I/A 2 (19/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-79-28
Empresa: T-BOX DELIVERY & SOLUTIONS SL
Consejero Delegado
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
- Sanz Torro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10938, L 8216, F 98, S 8, H V 196616, I/A 3 (02/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-46
Empresa: ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP
Apoderado Solidario
- Aires De Abreu Mariana Drummond Borges
- Bengoechea Bartolome Aranzazu
- Cañadas Bouwen Antonio
- Cid Peixeiro Goncalo Nuno Bombas
- Cusi Navarro Jose Maria
- Da Mota Soares Fernando Jose Russo
- Doñate Gazapo De Badiola Pablo
- Fuertes Ceballos Santiago
- Hernandez Elvira Maria Jesus
- Lacleta Michelena Javier
- Martin-merino Bernardos Javier
- Minguez Plasencia Carlos
- Parellada De Caralt Jose Ignacio
- Prado Gangoiti Miguel
- Roda Moreno Juan Luis
- Sanz Torro Vicente
- Soriano Luceno Jose Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 220, S 8, H V 17732, I/A 89 (27/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-147-46
Empresa: ANDERSEN TAX & LEGAL IBERIA SLP
Soc.Prof.
- Aires De Abreu Mariana Drummond Borges
- Cañadas Bouwen Antonio
- Cid Peixeiro Goncalo Nuno Mombas
- Cusi Navarro Jose Maria
- Da Mota Soares Fernando Jose Russo
- Doñate Gazapo De Badiola Pablo
- Fuertes Ceballos Santiago
- Hernandez Elvira Maria Jesus
- Lacleta Michalena Javier
- Martin-merino Bernardos Javier
- Parellada De Caralt Jose Ignacio
- Roda Moreno Juan Luis
- Sanz Torro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10946, L 8224, F 185, S 8, H V 17732, I/A 84 (23/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-124-46
Empresa: ATTITSPORT SL
Administrador Unico
- Sanz Torro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10942, L 8220, F 7, S 8, H V 196742, I/A 1 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-46
Empresa: POZO VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS SA
Liquidador Unico
- Sanz Torro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626, L 1936, F 127, S 8, H V 28811, I/A 9 (01/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-68-46
Empresa: POZO VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS SA
Consejero
- Dura Cervera Francisco
- Saiz Aznar Edgar
- Sanz Torro Vicente
Liquidador Unico
- Sanz Torro Vicente
Presidente
Secretario
- Sanz Torro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626, L 1936, F 127, S 8, H V 28811, I/A 8 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Empresa: POZO VIRGEN DE LOS DESAMPARADOS SA
Consejero
- Dura Cervera Francisco
- Dura Cervera Francisco
- Ramada Rodilla Francisca Jose
- Saiz Aznar Edgar
- Sanz Torro Vicente
- Sanz Torro Vicente
Presidente
Secretario
- Sanz Torro Vicente
- Sanz Torro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4626, L 1936, F 127, S 8, H V 28811, I/A 8 (28/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-46-46
Empresa: MYSPHERA SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Sanz Torro Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10321, L 7602, F 14, S 8, H V 147852, I/A 21 (12/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-34-46
VER MAS ACTOS
Información de SANZ TORRO VICENTE
Mostramos los datos de SANZ TORRO VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ TORRO VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos