SANZ TALAVERA JOAQUIN
Informe ejecutivo de SANZ TALAVERA JOAQUIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANZ TALAVERA JOAQUIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GESCOM ANDALUCIA SL | Apoderado | 01/09/2009 | |
FRIGORIFICOS ODIEL SL | Apoderado | 03/03/2009 |
VINCULACIONES DE SANZ TALAVERA JOAQUIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ TALAVERA JOAQUIN
Empresa: FRIGORIFICOS GUADALQUIVIR SL
Apoderado
- Galiano Aguilar Maria Antonia
- Sanz Talavera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1958 , F 225, S 8, H SE 18583, I/A 7 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-64-41
Empresa: CONTRATAS ARGELINAS SA
Consejero
- Hidalgo Perez Ana Maria
- Noureddine Boukli Hacene Tani
- Sanz Talavera Joaquin
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18681 , F 31, S 8, H M 325166, I/A 2 M (14/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: GESCOM ANDALUCIA SL
Apoderado
- Sanz Talavera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5123 , F 102, S 8, H SE 83621, I/A 2 (01/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-176-41
Empresa: FRIGORIFICOS ODIEL SL
Apoderado
- Sanz Talavera Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 895 , F 140, S 8, H H 17676,H , I/ 2 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-21
Información de SANZ TALAVERA JOAQUIN
Mostramos los datos de SANZ TALAVERA JOAQUIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ TALAVERA JOAQUIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos