SANZ SANTOS MARISOL
Informe ejecutivo de SANZ SANTOS MARISOL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ SANTOS MARISOL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MECANIZADOS SANZ SL | Administrador Solidario | 22/07/2022 |
VINCULACIONES DE SANZ SANTOS MARISOL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ SANTOS MARISOL
Empresa: MECANIZADOS SANZ SL
Administrador Solidario
- Perez Sanz Steve Jairo
- Sanz Santos Marisol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 209, S 8, H SS 21211, I/A 6 (15/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-20
Empresa: MECANIZADOS SANZ SL
Administrador Solidario
- Perez Sanz Steve Jairo
- Sanz Martin Tamara
- Sanz Santos Marisol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 209, S 8, H SS 21211, I/A 5 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-20
Empresa: MECANIZADOS SANZ SL
Administrador Solidario
- Perez Sanz Steve Jairo
- Sanz Martin Jonathan
- Sanz Martin Tamara
- Sanz Santos Marisol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 209, S 8, H SS 21211, I/A 5 (22/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-148-20
Empresa: MECANIZADOS SANZ SL
Administrador Solidario
- Perez Sanz Steve Jairo
- Sanz Martin Jonathan
- Sanz Martin Tamara
- Sanz Santos Marisol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 209, S 8, H SS 21211, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-20
Empresa: MECANIZADOS SANZ SL
Administrador Solidario
- Perez Sanz Steve Jairo
- Sanz Martin Jonathan
- Sanz Santos Marisol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 209, S 8, H SS 21211, I/A 3 (07/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-20
Empresa: MECANIZADOS SANZ SL
Administrador Solidario
- Perez Sanz Steve Jairo
- Sanz Martin Jonathan
- Sanz Santos Marisol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 208, S 8, H SS 21211, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Empresa: MECANIZADOS SANZ SL
Administrador Unico
- Sanz Santos Marisol
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1983 , F 208, S 8, H SS 21211, I/A 2 (12/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-20
Información de SANZ SANTOS MARISOL
Mostramos los datos de SANZ SANTOS MARISOL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ SANTOS MARISOL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos