SANZ RICOTE MARIA TERESA
Informe ejecutivo de SANZ RICOTE MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANZ RICOTE MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IZARRAIZ SL | Administrador Solidario | 20/05/2011 | |
ZARRALDIA SL | Administrador Solidario | 25/04/2011 | |
TXIPINONDO SL | Administrador Solidario | 28/02/2011 | |
INMOBILIARIA RUIZ GONZALEZ BRAVO SL | Administrador Solidario | 28/02/2011 | |
LIVING TOKI SL | Administrador Solidario | 28/02/2011 |
VINCULACIONES DE SANZ RICOTE MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ RICOTE MARIA TERESA
Empresa: PROGARSA SA
Administrador Solidario
- Garmendia Sanz Javier Ignacio
- Sanz Ricote Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 48, S 8, H BI 828,A , I/ 19 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-48
Empresa: ESCORPION SA
Administrador Solidario
- Garmendia Sanz Javier Ignacio
- Sanz Ricote Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 123, S 8, H BI 829,A , I/ 22 (14/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-207-48
Empresa: INVASCO SL
Administrador Solidario
- Sanz Ricote Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21509 , F 92, S 8, H M 382604, I/A 9 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-28
Empresa: ESCORPION SA
Administrador Solidario
- Sanz Ricote Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 122, S 8, H BI 829,A , I/ 19 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-48
Empresa: ESCORPION SA
Administrador Solidario
- Sanz Ricote Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1748 , F 122, S 8, H BI 829,A , I/ 19 (10/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-225-48
Empresa: PROGARSA SA
Administrador Solidario
- Garmendia Sanz Javier Ignacio
- Sanz Ricote Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2197 , F 48, S 8, H BI 828,A , I/ 17 (15/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-223-48
Empresa: BELLA MACHINA SA
Consejero Delegado Solidario
- Garmendia Sanz Javier Ignacio
- Garmendia Sanz Ricardo Alfonso
- Sanz Ricote Maria Teresa
Consejero
- Garmendia Sanz Javier Ignacio
- Garmendia Sanz Ricardo Alfonso
- Sanz Ricote Maria Teresa
Presidente
- Sanz Ricote Maria Teresa
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12455 , F 203, S 8, H M 198329, I/A 10 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-109-28
Empresa: IZARRAIZ SL
Administrador Solidario
- Sanz Ricote Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18334 , F 110, S 8, H M 317955, I/A 5 (20/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-28
Empresa: ZARRALDIA SL
Administrador Solidario
- Sanz Ricote Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19540 , F 57, S 8, H M 343201, I/A 4 (25/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-86-28
Empresa: INVASCO SL
Administrador Solidario
- Sanz Ricote Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21509 , F 89, S 8, H M 382604, I/A 5 (30/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-70-28
VER MAS ACTOS
Información de SANZ RICOTE MARIA TERESA
Mostramos los datos de SANZ RICOTE MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ RICOTE MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos