SANZ PRIETO MARIA LUISA
Informe ejecutivo de SANZ PRIETO MARIA LUISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ PRIETO MARIA LUISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKIA SA | Apoderado | 20/04/2018 | |
BANKIA SA | Apoderado | 26/05/2014 | 19/12/2014 |
BANKIA SA | Apoderado | 18/08/2014 | 19/12/2014 |
VINCULACIONES DE SANZ PRIETO MARIA LUISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ PRIETO MARIA LUISA
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alvarez Cardaba Francisco Carlos
- Alvarez Herrera Juan Jose
- Cardete Martinez Juan Jesus
- Franco Vargas Maria
- Garcia Martinez Carlos Andres
- Garcia Tejedor Maria Concepcion
- Ginard Ordinas Jaime
- Gonzalez Guerrero Jesus
- Gudiña Martinez Felix
- Hernandez Gonzalez Angel Francisco
- Herradas Calleja Maria Montserrat
- Juan Font Vicente
- Llinas Riutort Jaime
- Lopez Bosch Ricardo
- Lopez Fernandez Fernando Jose
- Martin Cuenca Jesus
- Mir Nigorra Bartolome
- Mora Guijosa Jose Rafael
- Nañez Perez Manuel
- Narvaez Garcia Montserrat
- Ocaña Esteban Mercedes
- Palomino Garoz Jose
- Perez Anton Francisco
- Perez Cob Carlos
- Perez Robayna Maria Belen
- Perez Vergara Narciso
- Piña Carmona Felix Manuel
- Ribera Caballer Jose Carlos
- Ribes Rosell Eduardo Jose
- Rochera Bort Jose Pascual
- Rodriguez-pascual Subirana Luis
- Sanchez Degano Elisa
- Sanchez-tembleque Del Alamo Candido
- Trull Soler Jose
- Valderrama Bautista Ricardo
- Vicente Esteve Daniel
Apoderado
- Anca Navas Jose Manuel
- Ballesteros Vargas Juan Francisco
- Barquero Martin Jose Luis
- Bejarano Navas Maria Rosario
- Berga Pico Maria Luisa
- Eguizabal Marin Julio
- Enriquez Alvarez Jose Luis
- España Schmalholz Angel
- Ezquerra Hernando Adolfo
- Fernandez Morales Antonio Luis
- Gil Maroto Raul Francisco
- Lechuga Pando Jose Ignacio
- Llop Valero Francisco Jose
- Mari Aparici Gabriel
- Martinez Balvis Justo Manuel
- Melendez Briones Carmelo Jose
- Morales Sanz Crispin
- Pasamontes De Barrio Maria Luz
- Pascual Tomas Maria Pilar
- Prieto Adanero David
- Prieto Onieva Rafael
- Prieto Rodriguez Miguel Angel
- San Miguel Garcia Alberto
- Sanchez Moreno Francisco
- Sanz Garcia Antonio
- Sanz Prieto Maria Luisa
- Suarez Alvarez Maria Elena
- Zapico Reina Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 195, S 8, H V 17274, I/A 723 (20/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-46
Empresa: BANKIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Acebes San Miguel Manuel
- Aguilar Hernando Rafael
- Carmona Mena Inmaculada
- Chacon Quiñones Domingo
- Checa Ramirez Juan
- Delgado Rojo Maria Luisa
- Geijo Garcia Cristina
- Holgado Marin Maria Belen
- Leon Martinez Maria Roser
- Marcias Alessandra
- Marcos Gil Alvaro
- Marti Nicolau Jose
- Morillas Blasco Jose Ramon
- Ostos Castillo Maria Pilar
- Palazon Egidos Isabel
- Perez Alvarez Jose Alberto
- Perez Catalan Jesus Manuel
- Romero Viana Lorena
- Romo Perez Julio Miguel
- Terrazas Casado Javier
- Torrijos Gonzalez Jose Luis
- Vidal Agustina Fernando
- Vives Querol Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9834, L 7116, F 16, S 8, H V 17274, I/A 478 (19/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-247-46
Empresa: BANKIA SA
Apoderado
- Castro Delisle David
- Errekatxo Alberdi Lorea
- Morillas Blasco Jose Ramon
- Quiles Gonzalez Maria Inmaculada
- Sanz Prieto Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9451, L 6733, F 225, S 8, H V 17274, I/A 459 (18/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-160-46
Empresa: BANKIA SA
Apoderado
- Calle Gutierrez Mercedes
- Chil Marrero Pedro Jesus
- Sanz Prieto Maria Luisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9451, L 6733, F 201, S 8, H V 17274, I/A 444 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-46
Información de SANZ PRIETO MARIA LUISA
Mostramos los datos de SANZ PRIETO MARIA LUISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ PRIETO MARIA LUISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos