SANZ PASTOR ANTONIO
Informe ejecutivo de SANZ PASTOR ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ PASTOR ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASP MATRIX C. SL | Socio Unico | 27/11/2017 | |
ASP MATRIX C. SL | Administrador Unico | 27/11/2017 | |
3D TECHNOLOGIES & MEDICINE SL | Administrador Mancomunado | 18/05/2017 | |
VLC TRADING INT SL | Administrador Unico | 07/06/2012 |
VINCULACIONES DE SANZ PASTOR ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ PASTOR ANTONIO
Empresa: ASP MATRIX C. SL
Administrador Unico
- Sanz Pastor Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10394, L 7675, F 20, S 8, H V 178903, I/A 1 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-46
Empresa: ASP MATRIX C. SL
Socio Único
- Sanz Pastor Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10394, L 7675, F 20, S 8, H V 178903, I/A 1 (27/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-230-46
Empresa: 3D TECHNOLOGIES & MEDICINE SL
Administrador Mancomunado
- Sanz Pastor Antonio
- Whyte Ann Bridget
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10283, L 7564, F 189, S 8, H V 176231, I/A 1 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-97-46
Empresa: VLC TRADING INT SL
Administrador Unico
- Sanz Pastor Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8912, L 6198, F 77, S 8, H V 129895, I/A 3 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-46
Empresa: VLC TRADING INT SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ferrer Bernardo Javier
- Sanz Pastor Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8912, L 6198, F 77, S 8, H V 129895, I/A 3 (07/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-114-46
Empresa: VLC TRADING INT SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Ferrer Bernardo Javier
- Sanz Pastor Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8912, L 6198, F 76, S 8, H V 129895, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-46
Empresa: VLC TRADING INT SL
Administrador Unico
- Sanz Pastor Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8912, L 6198, F 76, S 8, H V 129895, I/A 2 (26/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-25-46
Información de SANZ PASTOR ANTONIO
Mostramos los datos de SANZ PASTOR ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ PASTOR ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos