SANZ OLIAS ABEL
Informe ejecutivo de SANZ OLIAS ABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ OLIAS ABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEGAL COMPLIANCE SOLUTIONS GROUP SL | Administrador Unico | 16/10/2019 | |
LEGAL COMPLIANCE SOLUTION FORMACION SL | Administrador Unico | 16/10/2019 | |
LEGAL COMPLIANCE SOLUTIONS SL | Socio Unico | 02/03/2016 | |
LEGAL COMPLIANCE SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 02/03/2016 | |
HOYOSEP SL | Administrador Solidario | 13/08/2013 |
VINCULACIONES DE SANZ OLIAS ABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ OLIAS ABEL
Administrador Unico
- Sanz Olias Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37242 , F 58, S 8, H M 664251, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Administrador Solidario
Representante
- Lopez Zorita Alejandro
- Sanz Olias Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37242 , F 58, S 8, H M 664251, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Empresa: LEGAL COMPLIANCE SOLUTIONS GROUP SL
Administrador Unico
- Sanz Olias Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37382 , F 35, S 8, H M 666489, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Empresa: LEGAL COMPLIANCE SOLUTIONS GROUP SL
Administrador Solidario
Representante
- Lopez Zorita Alejandro
- Sanz Olias Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37382 , F 35, S 8, H M 666489, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-204-28
Empresa: LEGAL COMPLIANCE SOLUTIONS GROUP SL
Administrador Solidario
Representante
- Lopez Zorita Alejandro
- Sanz Olias Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37382 , F 33, S 8, H M 666489, I/A 1 (12/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-57-28
Administrador Solidario
Representante
- Lopez Zorita Alejandro
- Sanz Olias Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37242 , F 55, S 8, H M 664251, I/A 1 (09/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-38-28
Empresa: LEGAL COMPLIANCE SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sanz Olias Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34455 , F 195, S 8, H M 619746, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: LEGAL COMPLIANCE SOLUTIONS SL
Socio Único
- Sanz Olias Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34455 , F 195, S 8, H M 619746, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-28
Empresa: HOYOSEP SL
Administrador Solidario
- Fernandez Lopez De Los Mozos Ignacio
- Sanz Olias Abel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31364 , F 70, S 8, H M 564600, I/A 1 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-158-28
Información de SANZ OLIAS ABEL
Mostramos los datos de SANZ OLIAS ABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ OLIAS ABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos