SANZ MOYA FRANCISCO
Informe ejecutivo de SANZ MOYA FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANZ MOYA FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ANDFRAN CONSULTORES SL | Administrador Unico | 22/02/2016 | |
CONCO SANZ SL | Administrador Mancomunado | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE SANZ MOYA FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ MOYA FRANCISCO
Empresa: AREAS SERVICIOS DE INFORMACION SL
Apoderado
- Sanz Moya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44541 , F 160, S 8, H M 411827, I/A 14 (14/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-28
Consejero
- Sanz Moya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32584 , F 151, S 8, H M 586462, I/A 11 (22/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-42-28
Empresa: AREAS SERVICIOS DE INFORMACION SL
Apoderado
- Sanz Moya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 98, S 8, H M 411827, I/A 9 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-101-28
Empresa: AREAS SERVICIOS DE INFORMACION SL
Consejero Delegado
- Sanz Moya Francisco
Consejero
- Correia Marques Liliana Andreia
- Sanz Moya Francisco
- Toran Torrescassana Miguel Enrique
Presidente
- Sanz Moya Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 98, S 8, H M 411827, I/A 8 (30/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-26-28
Consejero
- Sanz Moya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32584 , F 149, S 8, H M 586462, I/A 5 (11/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-200-28
Empresa: AREAS SERVICIOS DE INFORMACION SL
Consejero Delegado
- Sanz Moya Francisco
Consejero
- Correia Marques Liliana Andreia
- Sanz Moya Francisco
- Toran Torrescassana Miguel Enrique
Presidente
- Sanz Moya Francisco
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22987 , F 96, S 8, H M 411827, I/A 5 (26/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: ANDFRAN CONSULTORES SL
Administrador Unico
- Sanz Moya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31876 , F 66, S 8, H M 573639, I/A 2 (22/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-42-28
Empresa: CONCO SANZ SL
Administrador Mancomunado
- Sanz Moya Conrado
- Sanz Moya Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28599 , F 148, S 8, H M 514958, I/A 1 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-28
Información de SANZ MOYA FRANCISCO
Mostramos los datos de SANZ MOYA FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ MOYA FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos