SANZ MORENO NURIA
Informe ejecutivo de SANZ MORENO NURIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANZ MORENO NURIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MACANA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 26/09/2009 | 13/01/2012 |
SHARP INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 22/12/2008 | 10/12/2010 |
SHARP INVERSIONES SL | Administrador Unico | 22/12/2008 |
VINCULACIONES DE SANZ MORENO NURIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ MORENO NURIA
Empresa: MACANA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanz Moreno Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19844 , F 169, S 8, H M 349571, I/A 3 (13/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-17-28
Empresa: SHARP INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Sanz Garcia Jose
- Sanz Moreno Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19156 , F 212, S 8, H M 335225, I/A 5 (10/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-244-28
Empresa: MACANA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanz Moreno Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19844 , F 169, S 8, H M 349571, I/A 2 (26/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-192-28
Empresa: SHARP INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Sanz Garcia Jose
- Sanz Moreno Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19156 , F 179, S 8, H M 335225, I/A 4 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Empresa: SHARP INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Sanz Moreno Nuria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19156 , F 179, S 8, H M 335225, I/A 4 (22/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de SANZ MORENO NURIA
Mostramos los datos de SANZ MORENO NURIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ MORENO NURIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos