SANZ MONTERO PEDRO
Informe ejecutivo de SANZ MONTERO PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANZ MONTERO PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIBEKA SPAIN SL | Socio Unico | 16/10/2015 | |
TRIBEKA SPAIN SL | Administrador Unico | 16/10/2015 |
VINCULACIONES DE SANZ MONTERO PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ MONTERO PEDRO
Empresa: P&P GARMENT INT. SL
Administrador Solidario
- Rodriguez Armada Pilar
- Sanz Montero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3624 , F 110, S 8, H Z 46484, I/A 2 (21/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-50
Empresa: TRIBEKA SPAIN SL
Administrador Unico
- Sanz Montero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 30, S 8, H Z 45376, I/A 5 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-50
Empresa: TRIBEKA SPAIN SL
Administrador Solidario
- Laborda Gallego Cesar
- Sanz Montero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 30, S 8, H Z 45376, I/A 5 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-50
Empresa: TRIBEKA SPAIN SL
Socio Único
- Sanz Montero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3579 , F 30, S 8, H Z 45376, I/A 5 (16/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-204-50
Empresa: TEXTIMAX SPAIN SL
Administrador Solidario
- Calle Quiros Luis Santiago
- Sanz Montero Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22527 , F 128, S 8, H M 402618, I/A 7 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Información de SANZ MONTERO PEDRO
Mostramos los datos de SANZ MONTERO PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ MONTERO PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos