SANZ MARZA GUILLERMO
Informe ejecutivo de SANZ MARZA GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANZ MARZA GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
O.G.S. ADVISORY SL | Administrador Unico | 01/04/2021 | |
D2C ECOMMERCE SL | Apoderado Solidario | 26/06/2020 |
VINCULACIONES DE SANZ MARZA GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ MARZA GUILLERMO
Empresa: O.G.S. ADVISORY SL
Administrador Unico
- Sanz Marza Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47735 , F 195, S 8, H B 560881, I/A 1 (01/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-68-08
Empresa: D2C ECOMMERCE SL
Apoderado Solidario
- Sanz Marza Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47356 , F 164, S 8, H B 549481, I/A 2 (26/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-128-08
Empresa: AMCORE BALANCE SL
Consejero Delegado
Consejero
- CARTERA DE INVERSIONES CM SA
- Orensanz Cruz Xavier
- Sanz Marza Guillermo
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46550 , F 156, S 8, H B 452312, I/A 6 (18/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-58-08
Empresa: NATURITAS HOMEOVITAL SL
Consejero Delegado
Consejero
- CARTERA DE INVERSIONES CM SA
- Casas Perez Josep
- Humet Bañon Esteban
- Orensanz Cruz Xavier
- Sanz Marza Guillermo
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44307 , F 225, S 8, H B 452312, I/A 4 (05/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-198-08
Empresa: BEBITUS RETAIL SL
Administrador Mancomunado
- Sanz Marza Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 104, S 8, H B 411023, I/A 11 (27/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-149-08
Empresa: BEBITUS RETAIL SL
Administrador Mancomunado
- Sanz Marza Guillermo
- Viguera Andreu Alexandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 102, S 8, H B 411023, I/A 7 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-08
Empresa: BEBITUS RETAIL SL
Apoderado Solidario
- Sanz Marza Guillermo
Consejero
- CARTERA DE INVERSIONES CM SA
- Sanz Marza Guillermo
- Viguera Andreu Alexandra
Presidente
- Sanz Marza Guillermo
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43921 , F 102, S 8, H B 411023, I/A 7 (28/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-211-08
Empresa: BEBITUS RETAIL SL
Apoderado Solidario
- Sanz Marza Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42674 , F 154, S 8, H B 411023, I/A 4 (12/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-179-08
Empresa: BEBITUS RETAIL SL
Consejero
- CARTERA DE INVERSIONES CM SA
- Sanz Marza Guillermo
- Viguera Andreu Alexandra
Presidente
- Sanz Marza Guillermo
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42674 , F 151, S 8, H B 411023, I/A 3 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-08
Empresa: BEBITUS RETAIL SL
Administrador Unico
- Sanz Marza Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42674 , F 151, S 8, H B 411023, I/A 3 (04/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-174-08
VER MAS ACTOS
Información de SANZ MARZA GUILLERMO
Mostramos los datos de SANZ MARZA GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ MARZA GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos