SANZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de SANZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REO PONSA OPCO SL | Apoderado Solidario | 10/09/2024 | |
REO PONSA OPCO SL | Apoderado Mancomunado | 10/09/2024 | |
SOUTH AMERICAN PAPER AND PACKAGING INVESTMENTS SL | Apoderado | 02/08/2024 | |
LONDON AND REGIONAL SERVICES SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 01/08/2024 | |
BAVARIAN NORDIC SPAIN SL | Apoderado Mancomunado | 21/06/2024 | |
MEXICO FINANCE HOLDINGS SL | Apoderado Solidario | 17/06/2024 | |
MEXICO FINANCE HOLDINGS SL | Apoderado Mancomunado | 17/06/2024 |
VINCULACIONES DE SANZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Empresa: REO PONSA OPCO SL
Apoderado Mancomunado
- Castaño Castro Concepcion
- Gomez Muñoz Vicente
- Miotti Feijoo Gonzalo Agustin
- Pastrana Gomez Elena Maria
- Ruiz Serrano Elena
- Sanz Martinez Francisco Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 827848, I/A 2 (10/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-179-28
Apoderado
- Castaño Castro Concepcion
- Castaño Castro Concepcion
- Estelles Jimenez Lucia
- Gomez Muñoz Vicente
- Gomez Muñoz Vicente
- Miotti Feijoo Gonzalo Agustin
- Miotti Feijoo Gonzalo Agustin
- Monreal Jorde Victor
- Orvay Arroyo Maria De Las Mercedes
- Pastrana Gomez Elena
- Pastrana Gomez Elena
- Ruiz Serrano Elena
- Ruiz Serrano Elena
- Sanz Martinez Francisco Jose
- Sanz Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 571087, I/A 18 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-28
Empresa: LONDON AND REGIONAL SERVICES SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castaño Castro Concepcion
- Gomez Muñoz Vicente
- Gonzalo Agustin Miotti Feijoo
- Pastrana Gomez Elena Maria
- Ruiz Serrano Elena
- Sanz Martinez Francisco Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 557108, I/A 4 (01/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-152-08
Empresa: BAVARIAN NORDIC SPAIN SL
Apoderado Mancomunado
- Castaño Castro Concepcion
- Gomez Muñoz Vicente
- Pastrana Gomez Elena
- Ruiz Serrano Elena
- Sanz Martinez Francisco Jose
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 593677, I/A 27 (21/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-124-28
Empresa: MEXICO FINANCE HOLDINGS SL
Apoderado Mancomunado
- Sanz Martinez Francisco Jose
Apoderado Solidario
- Estelles Jimenez Lucia
- Orvay Arroyo Maria De Las Mercedes
- Sanz Martinez Francisco Jose
- Sanz Martinez Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 748504, I/A 8 (17/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-120-28
Información de SANZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de SANZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ MARTINEZ FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos