SANZ MARTINEZ ALBERTO
Informe ejecutivo de SANZ MARTINEZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ MARTINEZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYL SUMINISTROS SL | Administrador Solidario | 25/01/2024 | |
INGENIERIA DE ESTRUCTURAS E INSTALACIONES DEPORTIVAS SL | Administrador Unico | 20/04/2016 | |
IBERFIBRA OBRAS Y SERVICIOS SL | Socio Unico | 03/11/2014 | |
IBERFIBRA OBRAS Y SERVICIOS SL | Administrador Unico | 03/11/2014 |
VINCULACIONES DE SANZ MARTINEZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ MARTINEZ ALBERTO
Empresa: AYL SUMINISTROS SL
Administrador Solidario
- Galindo Guerrero Sergio
- Sanz Martinez Alberto
- Sanz Martinez Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3415 , F 35, S 8, H T 61463, I/A 1 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-43
Administrador Unico
- Sanz Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 544 , F 27, S 8, H GU 7971, I/A 2 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-82-19
Empresa: IBERFIBRA OBRAS Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Sanz Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32757 , F 140, S 8, H M 589619, I/A 1 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Empresa: IBERFIBRA OBRAS Y SERVICIOS SL
Socio Único
- Sanz Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32757 , F 140, S 8, H M 589619, I/A 1 (03/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-215-28
Empresa: PROMOCIONES INDUSTRIALES ALSAMARY SL
Administrador Unico
- Sanz Martinez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19412 , F 174, S 8, H M 340552, I/A 2 (16/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-123-28
Información de SANZ MARTINEZ ALBERTO
Mostramos los datos de SANZ MARTINEZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ MARTINEZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos