SANZ MARQUES CARMEN
Informe ejecutivo de SANZ MARQUES CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ MARQUES CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GABINETE TECNICO VETERINARIO SL | Administrador Unico | 02/01/2020 | 24/03/2023 |
GABINETE TECNICO VETERINARIO SL | Administrador Solidario | 23/06/2014 | 02/01/2020 |
VINCULACIONES DE SANZ MARQUES CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ MARQUES CARMEN
Empresa: GABINETE TECNICO VETERINARIO SL
Administrador Unico
- Sanz Marques Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 223, S 8, H Z 5780, I/A 9 (24/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-63-50
Empresa: GABINETE TECNICO VETERINARIO SL
Administrador Unico
- Sanz Marques Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 223, S 8, H Z 5780, I/A 8 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-5-50
Empresa: GABINETE TECNICO VETERINARIO SL
Administrador Solidario
- Sanz Marques Carmen
- Varela Latiegui Eva Maria Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 223, S 8, H Z 5780, I/A 8 (02/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-5-50
Empresa: GABINETE TECNICO VETERINARIO SL
Administrador Solidario
- Sanz Marques Carmen
- Varela Latiegui Eva Maria Regina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2080 , F 223, S 8, H Z 5780, I/A 7 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-122-50
Información de SANZ MARQUES CARMEN
Mostramos los datos de SANZ MARQUES CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ MARQUES CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos