SANZ MARCOS PEDRO
Informe ejecutivo de SANZ MARCOS PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE SANZ MARCOS PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AYESA AIR CONTROL INGENIERIA AERONAUTICA SL | Apoderado | 25/01/2017 | 03/04/2023 |
AYESA AIR CONTROL INGENIERIA AERONAUTICA SL | Apoderado | 28/06/2016 | 03/04/2023 |
AYESA AIR CONTROL INGENIERIA AERONAUTICA SL | Apoderado | 08/05/2013 | 03/04/2023 |
ACT SISTEMAS SL | Apoderado | 07/08/2019 | 03/04/2023 |
AYESA AIR CONTROL INGENIERIA AERONAUTICA SL | Apoderado | 03/04/2023 | |
ATECH ADVANCED SOLUTIONS SA | Apoderado | 08/08/2019 | 16/03/2023 |
INSOTECH INTERNATIONAL INVESTMENTS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 26/04/2018 | 24/03/2021 |
VINCULACIONES DE SANZ MARCOS PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ MARCOS PEDRO
Apoderado
- Sanz Marcos Pedro
- Sanz Marcos Pedro
- Sanz Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6309 , F 171, S 8, H SE 82142, I/A 28 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-70-41
Empresa: ACT SISTEMAS SL
Apoderado
- Sanz Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 178, S 8, H SE 2506, I/A 121 (03/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-69-41
Empresa: AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA
Apoderado
- Sanz Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6812 , F 88, S 8, H SE 3874, I/A 210 (16/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Marcos Pedro
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 79, S 8, H SE 93183, I/A 10 (24/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-41
Empresa: AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES SA
Apoderado
- Sanz Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6558 , F 210, S 8, H SE 3874, I/A 180 (08/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-41
Empresa: ACT SISTEMAS SL
Apoderado
- Sanz Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6444 , F 166, S 8, H SE 2506, I/A 105 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-157-41
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Marcos Pedro
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5517 , F 73, S 8, H SE 93183, I/A 4 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-41
Apoderado
- Sanz Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588 , F 34, S 8, H SE 82142, I/A 21 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-23-41
Apoderado
- Sanz Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5588 , F 31, S 8, H SE 82142, I/A 18 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-129-41
Apoderado
- Sanz Marcos Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5224 , F 97, S 8, H SE 82142, I/A 11 (08/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-41
Información de SANZ MARCOS PEDRO
Mostramos los datos de SANZ MARCOS PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ MARCOS PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos