SANZ LOPEZ ANTONIO
Informe ejecutivo de SANZ LOPEZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ LOPEZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIN TAUROMAQUIA XXI SL | Administrador Unico | 04/09/2017 | |
CAPRECOR 2009 SL | Apoderado | 07/11/2011 |
VINCULACIONES DE SANZ LOPEZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ LOPEZ ANTONIO
Empresa: VIN TAUROMAQUIA XXI SL
Administrador Unico
- Sanz Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31152 , F 94, S 8, H M 560650, I/A 2 (04/09/2017)
CVE: BORME-A-2017-174-28
Empresa: INDECHAPA SA
Consejero Delegado Solidario
- Asuncion Segura Antonio-javier
- Ramon Gonzalez Santiago
- Sanz Lopez Antonio
Consejero
- Sanz Lopez Antonio
Presidente
- Sanz Lopez Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11078 , F 87, S 8, H M 174580, I/A 6 (15/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-118-28
Empresa: INDECHAPA SA
Consejero Delegado Solidario
- Asuncion Segura Antonio-javier
- Ramon Gonzalez Santiago
- Sanz Lopez Antonio
Consejero
- Asuncion Segura Antonio-javier
- Ramon Gonzalez Santiago
- Sanz Lopez Antonio
Presidente
- Sanz Lopez Antonio
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11078 , F 87, S 8, H M 174580, I/A 5 (23/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-146-28
Empresa: CAPRECOR 2009 SL
Apoderado
- Sanz Lopez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2159 , F 183, S 8, H CO 29520, I/A 3 (07/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-14
Información de SANZ LOPEZ ANTONIO
Mostramos los datos de SANZ LOPEZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ LOPEZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos