SANZ LIPUZCOA JAVIER ESTEBAN
Informe ejecutivo de SANZ LIPUZCOA JAVIER ESTEBAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ LIPUZCOA JAVIER ESTEBAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SALUD BELLEZA Y BIENESTAR SOCIEDAD DE GESTION SL | Administrador Solidario | 24/12/2014 |
VINCULACIONES DE SANZ LIPUZCOA JAVIER ESTEBAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ LIPUZCOA JAVIER ESTEBAN
Empresa: TEKNIA GESTION SERVICIOS MEDICOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Sanz Lipuzcoa Javier Esteban
- YATPINDE TATSO BRAHMANDE SL
- Yoldi Saralegui Maria Begoña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2452 , F 204, S 8, H SS 32104, I/A 5 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-144-20
Empresa: TEKNIA GESTION SERVICIOS MEDICOS SL
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero
- Sanz Lipuzcoa Javier Esteban
- YATPINDE TATSO BRAHMANDE SL
- Yoldi Saralegui Maria Begoña
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2452 , F 202, S 8, H SS 32104, I/A 4 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-20
Empresa: TEKNIA GESTION SERVICIOS MEDICOS SL
Administrador Solidario
- Sanz Arrechea Jaime
- Sanz Lipuzcoa Javier Esteban
- Yoldi Saralegui Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2452 , F 202, S 8, H SS 32104, I/A 4 (15/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-20
Empresa: TEKNIA GESTION SERVICIOS MEDICOS SL
Administrador Solidario
- Sanz Lipuzcoa Javier Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2452 , F 201, S 8, H SS 32104, I/A 2 (18/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-38-20
Administrador Solidario
- Sanz Lipuzcoa Javier Esteban
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2360 , F 143, S 8, H SS 30056, I/A 3 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Empresa: TEKNIA GESTION SERVICIOS MEDICOS SL
Administrador Solidario
- Lascurain Arteche Iñaki
- Sanz Lipuzcoa Javier Esteban
- Yoldi Saralegui Maria Begoña
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2452 , F 199, S 8, H SS 32104, I/A 1 (31/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-6-20
Información de SANZ LIPUZCOA JAVIER ESTEBAN
Mostramos los datos de SANZ LIPUZCOA JAVIER ESTEBAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ LIPUZCOA JAVIER ESTEBAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos