SANZ HERNANDEZ DANIEL
Informe ejecutivo de SANZ HERNANDEZ DANIEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ HERNANDEZ DANIEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AVZO BUILDING SL | Socio Unico | 18/07/2023 | |
AVZO BUILDING SL | Administrador Unico | 18/07/2023 | |
ISOCCER 200 SL | Socio Unico | 22/06/2023 | |
ISOCCER 200 SL | Administrador Unico | 22/06/2023 | |
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES CUDER SL | Socio Unico | 14/06/2018 | |
ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y CULTURALES CUDER SL | Administrador Unico | 14/06/2018 | |
OVICASTIL RTC SL | Administrador Solidario | 10/08/2009 |
VINCULACIONES DE SANZ HERNANDEZ DANIEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ HERNANDEZ DANIEL
Empresa: AVZO BUILDING SL
Administrador Unico
- Sanz Hernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45193 , F 160, S 8, H M 795260, I/A 1 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: AVZO BUILDING SL
Socio Único
- Sanz Hernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45193 , F 160, S 8, H M 795260, I/A 1 (18/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-140-28
Empresa: ISOCCER 200 SL
Administrador Unico
- Sanz Hernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 210, S 8, H M 796013, I/A 1 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Empresa: ISOCCER 200 SL
Socio Único
- Sanz Hernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45239 , F 210, S 8, H M 796013, I/A 1 (22/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-122-28
Administrador Unico
- Sanz Hernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37742 , F 84, S 8, H M 672340, I/A 1 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Socio Único
- Sanz Hernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37742 , F 84, S 8, H M 672340, I/A 1 (14/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-118-28
Empresa: OVICASTIL RTC SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Marco Maria Teresa
- Sanz Hernandez Daniel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 238, L 238, F 120, S 8, H TE 4986, I/A 1 (10/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-170-44
Información de SANZ HERNANDEZ DANIEL
Mostramos los datos de SANZ HERNANDEZ DANIEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ HERNANDEZ DANIEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos