SANZ GARCIA PAULINO
Informe ejecutivo de SANZ GARCIA PAULINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ GARCIA PAULINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL | Apoderado | 11/07/2024 |
VINCULACIONES DE SANZ GARCIA PAULINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ GARCIA PAULINO
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado
- Galan Diaz Justo Jose
- Galan Diaz Justo Jose
- Lopez Roman Carlos
- Lopez Roman Carlos
- Lopez Roman Carlos
- Ruhfel Simone Claudia
- Ruhfel Simone Claudia
- Ruhfel Simone Claudia
- Sanchez Ortiz Pablo
- Sanchez Ortiz Pablo
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Vivancos Lopez Pablo
- Vivancos Lopez Pablo
- Weckel Samuel James
- Weckel Samuel James
- Weckel Samuel James
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 470054, I/A 52 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Galan Diaz Justo Jose
- Galan Diaz Justo Jose
- Gortz Andreas
- Lopez Roman Carlos
- Sanchez Ortiz Pablo
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Vivancos Lopez Pablo
- Vivancos Lopez Pablo
- Weckel Samuel
Apoderado Solidario
- Sanchez Ortiz Pablo
- Sanz Garcia Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 470054, I/A 52 (11/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-138-28
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Galan Diaz Justo Jose
- Galan Diaz Justo Jose
- Gortz Andreas
- Lopez Roman Carlos
- Sanchez Ortiz Pablo
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Vivancos Lopez Pablo
- Vivancos Lopez Pablo
- Weckel Samuel
Apoderado Solidario
- Sanchez Ortiz Pablo
- Sanz Garcia Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 86, S 8, H M 470054, I/A 47 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Gortz Andreas
- Lopez Roman Carlos
- Sanz Garcia Paulino
- Weckel Samuel
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 86, S 8, H M 470054, I/A 47 (29/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-104-28
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Gortz Andreas
- Lopez Roman Carlos
- Sanz Garcia Paulino
- Weckel Samuel
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 85, S 8, H M 470054, I/A 45 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Galan Diaz Justo Jose
- Gortz Andreas
- Prieto Rios Carlos
- Sanz Garcia Paulino
- Sanz Garcia Paulino
- Vivancos Lopez Pablo
- Weckel Samuel
Apoderado
- Sanz Garcia Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 85, S 8, H M 470054, I/A 45 (25/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-44-28
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Gortz Andreas
- Prieto Rios Carlos
- Sanz Garcia Paulino
- Weckel Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 84, S 8, H M 470054, I/A 44 (02/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-236-28
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Galan Diaz Justo Jose
- Sanz Garcia Paulino
- Vivancos Lopez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 83, S 8, H M 470054, I/A 42 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-28
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Gortz Andreas
- Prieto Rios Carlos
- Sanz Garcia Paulino
- Weckel Samuel
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 82, S 8, H M 470054, I/A 41 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
Empresa: ROLLS-ROYCE SOLUTIONS IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Gortz Andreas
- Mayer Marco
- Prieto Rios Carlos
- Sanz Garcia Paulino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40904 , F 82, S 8, H M 470054, I/A 41 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-137-28
VER MAS ACTOS
Información de SANZ GARCIA PAULINO
Mostramos los datos de SANZ GARCIA PAULINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ GARCIA PAULINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos