SANZ DE MIGUEL JOSE
Informe ejecutivo de SANZ DE MIGUEL JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ DE MIGUEL JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VALLESANZ INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 19/02/2020 | |
FISCONTA AVANZA SL | Administrador Solidario | 12/07/2017 | |
KRESTON IBERAUDIT AJS SLP | Administrador Solidario | 20/12/2012 |
VINCULACIONES DE SANZ DE MIGUEL JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ DE MIGUEL JOSE
Empresa: VALLESANZ INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Sanz De Miguel Jose
- Vallejo Sobrino Jose-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4456 , F 174, S 8, H Z 66897, I/A 1 (19/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-40-50
Empresa: FISCONTA ECONOMISTAS SCP
Administrador Solidario
- Sanz De Miguel Jose
- Vallejo Sobrino Jose-carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4173 , F 17, S 8, H Z 60039, I/A 3 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-50
Empresa: FISCONTA ECONOMISTAS SCP
Administrador Unico
- Sanz De Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4173 , F 17, S 8, H Z 60039, I/A 3 (12/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-136-50
Empresa: FISCONTA ECONOMISTAS SCP
Administrador Unico
- Sanz De Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4173 , F 16, S 8, H Z 60039, I/A 2 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-50
Empresa: FISCONTA ECONOMISTAS SCP
Administrador Solidario
- Andres Latorre Sara
- Sanz De Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4173 , F 16, S 8, H Z 60039, I/A 2 (22/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-50
Liquidador Solidario
- Sanchez Pelegrina Sergio Cipriano
- Sanz De Miguel Jose
- Sebastian Lasaosa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 181, S 8, H Z 52584, I/A 2 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-50
Administrador Solidario
- Sanchez Pelegrina Sergio
- Sanz De Miguel Jose
- Sebastian Lasaosa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 181, S 8, H Z 52584, I/A 2 (19/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-19-50
Empresa: FISCONTA ECONOMISTAS SCP
Administrador Solidario
- Andres Latorre Sara
- Sanz De Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4173 , F 16, S 8, H Z 60039, I/A 1 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-50
Empresa: IBERAUDIT AUDITORES ARAGON SLP
Administrador Solidario
- Sanz De Miguel Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3812 , F 168, S 8, H Z 329, I/A 7 (20/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-248-50
Administrador Solidario
- Sanchez Pelegrina Sergio
- Sanz De Miguel Jose
- Sebastian Lasaosa Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3881 , F 179, S 8, H Z 52584, I/A 1 (09/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-50
Información de SANZ DE MIGUEL JOSE
Mostramos los datos de SANZ DE MIGUEL JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ DE MIGUEL JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos