SANZ BRUGUERA PEDRO
Informe ejecutivo de SANZ BRUGUERA PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANZ BRUGUERA PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VECTOR ONZE SL | Administrador Solidario | 21/01/2021 | 18/01/2023 |
VECTOR ONZE SL | Liquidador | 18/01/2023 | 18/01/2023 |
VECTOR ONZE SL | Administrador Unico | 08/09/2020 | 21/01/2021 |
SANTACA ENERGY SL | Apoderado Solidario | 04/06/2018 | 20/01/2021 |
AVANT WEB SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 13/10/2011 | 17/06/2016 |
VINCULACIONES DE SANZ BRUGUERA PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ BRUGUERA PEDRO
Empresa: VECTOR ONZE SL
Liquidador
- Sanz Bruguera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47449 , F 1, S 8, H B 552122, I/A 3 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-08
Empresa: VECTOR ONZE SL
Administrador Solidario
- Sandra Lourdes Sekielyk Corrales
- Sanz Bruguera Pedro
Liquidador
- Sanz Bruguera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47449 , F 1, S 8, H B 552122, I/A 3 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-08
Empresa: VECTOR ONZE SL
Administrador Solidario
- Sandra Lourdes Sekielyk Corrales
- Sanz Bruguera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47449 , F 1, S 8, H B 552122, I/A 2 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: VECTOR ONZE SL
Administrador Unico
- Sanz Bruguera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47449 , F 1, S 8, H B 552122, I/A 2 (21/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-20-08
Empresa: VECTOR ONZE SL
Administrador Unico
- Sanz Bruguera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47449 , F 1, S 8, H B 552122, I/A 1 (08/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-180-08
Empresa: SANTACA ENERGY SL
Apoderado Solidario
- Prat Rabasa Javier
- Sanz Bruguera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46432 , F 161, S 8, H B 519835, I/A 2 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Empresa: AVANT WEB SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sanz Bruguera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41304 , F 33, S 8, H B 380423, I/A 3 (17/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-120-08
Empresa: AVANT WEB SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Sanz Bruguera Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41304 , F 33, S 8, H B 380423, I/A 2 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-08
Información de SANZ BRUGUERA PEDRO
Mostramos los datos de SANZ BRUGUERA PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ BRUGUERA PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos