SANZ ARROYO MERCEDES
Informe ejecutivo de SANZ ARROYO MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ ARROYO MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELECTROSANZ SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 23/12/2016 | |
GRUPO 70 SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/12/2016 |
VINCULACIONES DE SANZ ARROYO MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ ARROYO MERCEDES
Empresa: ELECTROSANZ SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Arroyo Carlos
- Sanz Arroyo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2379 , F 79, S 8, H M 41762, I/A 6 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-3-28
Empresa: ELECTROSANZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanz Arroyo Carlos
- Sanz Arroyo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2379 , F 79, S 8, H M 41762, I/A 5 (19/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-246-28
Empresa: GRUPO 70 SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Arroyo Carlos
- Sanz Arroyo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 209, S 8, H M 775, I/A 7 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-245-28
Empresa: GRUPO 70 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanz Arroyo Carlos
- Sanz Arroyo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 208, S 8, H M 775, I/A 6 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-240-28
Empresa: ELECTROSANZ SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanz Arroyo Carlos
- Sanz Arroyo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2379 , F 79, S 8, H M 41762, I/A 4 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: ELECTROSANZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Arroyo Llano Mercedes
- Sanz Arroyo Carlos
- Sanz Arroyo Mercedes
- Sanz Martinez Pacomio
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2379 , F 79, S 8, H M 41762, I/A 4 (10/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-241-28
Empresa: GRUPO 70 SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanz Arroyo Carlos
- Sanz Arroyo Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 208, S 8, H M 775, I/A 5 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Empresa: GRUPO 70 SL
Consejero Delegado Solidario
- Arroyo Llano Mercedes
- Sanz Arroyo Carlos
- Sanz Arroyo Mercedes
- Sanz Martinez Pacomio
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40 , F 208, S 8, H M 775, I/A 5 (23/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-229-28
Información de SANZ ARROYO MERCEDES
Mostramos los datos de SANZ ARROYO MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ ARROYO MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos