SANZ ARRIBAS JOAQUIN MARIA
Informe ejecutivo de SANZ ARRIBAS JOAQUIN MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANZ ARRIBAS JOAQUIN MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA DESORDENADA HABITACION SL | Administrador Solidario | 20/08/2015 |
VINCULACIONES DE SANZ ARRIBAS JOAQUIN MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ ARRIBAS JOAQUIN MARIA
Empresa: DATA MODEL CONSULTING SL
Liquidador
- Sanz Arribas Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17131 , F 207, S 8, H M 293465, I/A 6 (06/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-178-28
Empresa: LA DESORDENADA HABITACION SL
Administrador Solidario
- Esteban Garcia Eugenia Paloma
- Sanz Arribas Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33789 , F 1, S 8, H M 608121, I/A 1 (20/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-166-28
Empresa: GENASYS II SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Arribas Joaquin Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14090 , F 139, S 8, H M 128277, I/A 38 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: GENASYS HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Arribas Joaquin Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32673 , F 20, S 8, H M 357589, I/A 29 (02/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-193-28
Empresa: GENASYS II SPAIN SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Arribas Joaquin Maria
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14090 , F 135, S 8, H M 128277, I/A 32 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Empresa: GENASYS II SPAIN SA
Consejero Delegado Solidario
- Sanz Arribas Joaquin Maria
Consejero
- Gomez Arreaza Alberto
- Sainz Muñoz Jesus
- Sanz Arribas Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14090 , F 134, S 8, H M 128277, I/A 30 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-219-28
Empresa: GENASYS HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Sanz Arribas Joaquin Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24459 , F 207, S 8, H M 357589, I/A 22 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Información de SANZ ARRIBAS JOAQUIN MARIA
Mostramos los datos de SANZ ARRIBAS JOAQUIN MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ ARRIBAS JOAQUIN MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos