SANZ ARRECHEA JAVIER
Informe ejecutivo de SANZ ARRECHEA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 11
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANZ ARRECHEA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BATIPART RESIDENCIAL LA MARINA SL | Apoderado Solidario | 19/04/2024 | |
BATIPART RESIDENCIAL CASAJARA SL | Apoderado Solidario | 09/02/2023 | |
BATIPART RESIDENCIAL BARCELONA SL | Apoderado Solidario | 20/05/2022 | |
BATIPART RESIDENCIAL BEJAR SL | Apoderado Solidario | 19/05/2022 | |
BATIPART MANAGEMENT SPAIN SL | Apoderado Solidario | 08/04/2022 | |
ALMA LMB SPAIN SL | Apoderado | 08/04/2022 | |
LAGUNE HOSPITALIDAD SL | Apoderado | 05/04/2022 | |
LAGUNE HEALTHCARE PATRIMONIAL SL | Apoderado | 05/04/2022 | |
ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA | Apoderado Solidario | 04/04/2022 | |
LAGUNE ROMANTICA SL | Apoderado Solidario | 04/04/2022 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANZ ARRECHEA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ ARRECHEA JAVIER
Empresa: HERMANVILLE INVEST SL
Apoderado Solidario
- Fauchille Martin
- Paz Chocano Alexia Madeleine
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46495 , F 12, S 8, H M 816365, I/A 3 (19/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-82-28
Empresa: BATIPART RESIDENCIAL CASAJARA SL
Apoderado Solidario
- Fauchille Martin
- Paz Chocano Alexia Madeleine
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44202 , F 160, S 8, H M 779333, I/A 6 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-33-28
Empresa: SOUTHWICK INVEST SL
Apoderado Solidario
- Fauchille Martin
- Jimenez Fernandez Bugallal Alvaro Maria
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43325 , F 132, S 8, H M 765412, I/A 3 (20/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-100-28
Empresa: WEDDERWOOD INVEST SL
Apoderado Solidario
- Fauchille Martin
- Jimenez Fernandez Bugallal Alvaro Maria
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43325 , F 142, S 8, H M 765413, I/A 4 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: BATIPART MANAGEMENT SPAIN SL
Apoderado Solidario
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35400 , F 180, S 8, H M 610198, I/A 19 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: ALMA LMB SPAIN SL
Apoderado
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40090 , F 199, S 8, H M 712295, I/A 8 (08/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-74-28
Empresa: LAGUNE HEALTHCARE PATRIMONIAL SL
Apoderado
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40467 , F 120, S 8, H M 635517, I/A 17 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: LAGUNE HOSPITALIDAD SL
Apoderado
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36459 , F 150, S 8, H M 655053, I/A 11 (05/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-71-28
Empresa: LAGUNE ROMANTICA SL
Apoderado Solidario
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36504 , F 86, S 8, H M 655719, I/A 12 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Empresa: ELAIA INVESTMENT SPAIN SOCIMI SA
Apoderado Solidario
- Sanz Arrechea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35377 , F 220, S 8, H M 615106, I/A 41 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
VER MAS ACTOS
Información de SANZ ARRECHEA JAVIER
Mostramos los datos de SANZ ARRECHEA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ ARRECHEA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos