SANZ ALIAÑO BERNARDINO
Informe ejecutivo de SANZ ALIAÑO BERNARDINO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANZ ALIAÑO BERNARDINO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANSPORTES SA | Apoderado | 03/01/2019 | |
SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANSPORTES SA | Presidente | 16/05/2017 | |
SERVICIOS INDUSTRIALES Y TRANSPORTES SA | Consejero | 10/01/2011 |
VINCULACIONES DE SANZ ALIAÑO BERNARDINO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANZ ALIAÑO BERNARDINO
Consejero
- Morales Servian Esperanza
- Sanz Aliaño Bernardino
Presidente
- Sanz Aliaño Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39332 , F 100, S 8, H M 81062, I/A 26 (27/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-83-28
Apoderado
- Diez Bru Natalia
- Sanz Aliaño Bernardino
- Sanz Alonso Bernardino
Consejero
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 184, S 8, H M 81062, I/A 21 (03/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-7-28
Consejero
- Morales Servian Esperanza
- Sanz Aliaño Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 182, S 8, H M 81062, I/A 19 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 182, S 8, H M 81062, I/A 19 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanz Aliaño Bernardino
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 182, S 8, H M 81062, I/A 19 (16/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-95-28
Empresa: CONTROL INTEGRAL DE VEGETACION SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
- Sanz Aliaño Bernardino
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21015 , F 25, S 8, H M 372797, I/A 4 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-28
Consejero
- Bru Romo Margarita
- Morales Ordoñez Antonio
- Morales Servian Esperanza
- Sanz Aliaño Bernardino
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 180, S 8, H M 81062, I/A 16 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Consejero Delegado Mancomunado
- Sanz Aliaño Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 180, S 8, H M 81062, I/A 16 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Consejero Delegado Mancomunado
- Morales Servian Esperanza
- Sanz Aliaño Bernardino
Consejero Delegado Solidario
- Morales Servian Esperanza
- Sanz Aliaño Bernardino
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4956 , F 180, S 8, H M 81062, I/A 16 (10/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-13-28
Información de SANZ ALIAÑO BERNARDINO
Mostramos los datos de SANZ ALIAÑO BERNARDINO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANZ ALIAÑO BERNARDINO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos