SANTRONI MICAELA SABRINA
Informe ejecutivo de SANTRONI MICAELA SABRINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTRONI MICAELA SABRINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUMICA ROSS SL | Administrador Solidario | 31/08/2022 | |
CAMILU CREACIONES SL | Administrador Solidario | 18/12/2019 |
VINCULACIONES DE SANTRONI MICAELA SABRINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTRONI MICAELA SABRINA
Empresa: LUMICA ROSS SL
Administrador Solidario
- Rossi Orlando Andres
- Santroni Micaela Sabrina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6218, L 5125, F 156, S 8, H MA169188, I/A 1 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-175-29
Empresa: LURO ROCA DISEÑO SL
Administrador Solidario
- Rossi Orlando Andres
- Santroni Micaela Sabrina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513, L 4420, F 209, S 8, H MA133975, I/A 2 (10/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-53-29
Empresa: CAMILU CREACIONES SL
Administrador Solidario
- Rossi Orlando Andres
- Santroni Micaela Sabrina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5904, L 4811, F 151, S 8, H MA153882, I/A 1 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-247-29
Empresa: LURO ROCA DISEÑO SL
Administrador Solidario
- Rossi Orlando Andres
- Santroni Micaela Sabrina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5513, L 4420, F 208, S 8, H MA133975, I/A 1 (06/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-91-29
Información de SANTRONI MICAELA SABRINA
Mostramos los datos de SANTRONI MICAELA SABRINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTRONI MICAELA SABRINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos