SANTOYO ZAMORANO ALBERTO
Informe ejecutivo de SANTOYO ZAMORANO ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTOYO ZAMORANO ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PENSIONS CAIXA 93 FP | Miem.Com.Ctr | 13/01/2022 |
VINCULACIONES DE SANTOYO ZAMORANO ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOYO ZAMORANO ALBERTO
Empresa: PENSIONS CAIXA 93 FP
Miem.Com.Ctr
- Salas Diaz Antonio
- Santoyo Zamorano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37222 , F 49, S 8, H M 664008, I/A 26 (13/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-13-28
Empresa: BANKIA PENSIONES XXXIV FP
Entidad Gestora
EntidDeposit
Miem.Com.Ctr
Pres.Com.Ctr
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33042 , F 207, S 8, H M 312126, I/A 45 (11/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-221-28
Empresa: BANKIA PENSIONES XXXIV FP
Miem.Com.Ctr
- Alonso Perez Jose-maria
- Leon Mena Pilar
- Salas Diaz Antonio
- Santoyo Zamorano Alberto
Pres.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33042 , F 206, S 8, H M 312126, I/A 44 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-203-28
Empresa: BANKIA PENSIONES XXXIV FP
Miem.Com.Ctr
- Santoyo Zamorano Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33042 , F 204, S 8, H M 312126, I/A 38 (22/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-20-28
Información de SANTOYO ZAMORANO ALBERTO
Mostramos los datos de SANTOYO ZAMORANO ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOYO ZAMORANO ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos