SANTOS ROYO MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de SANTOS ROYO MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTOS ROYO MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OSMOFILTER SL | Administrador Solidario | 29/01/2021 | |
SELISAN ACTIVITIES SL | Consejero Delegado Solidario | 24/07/2020 | |
SELISAN ACTIVITIES SL | Secretario | 27/11/2019 | |
SELISAN ACTIVITIES SL | Consejero | 27/11/2019 | |
OSMOFILTER SL | Apoderado Mancomunado | 04/10/2013 | |
WATER QUALITY PRODUCTS SL | Administrador Mancomunado | 04/02/2013 |
VINCULACIONES DE SANTOS ROYO MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS ROYO MARIA DOLORES
Empresa: OSMOFILTER SL
Administrador Solidario
- Santos Royo Jose
- Santos Royo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8025, L 5318, F 188, S 8, H V 101720, I/A 7 (29/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-24-46
Empresa: SELISAN ACTIVITIES SL
Consejero Delegado Solidario
- Santos Royo Jose
- Santos Royo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10753, L 8033, F 29, S 8, H V 190446, I/A 2 (24/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-147-46
Empresa: SELISAN ACTIVITIES SL
Consejero
- Royo Celda Maria Dolores
- Santos Royo Jose
- Santos Royo Maria Dolores
Presidente
Secretario
- Santos Royo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10753, L 8033, F 26, S 8, H V 190446, I/A 1 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-46
Empresa: OSMOFILTER SL
Apoderado Mancomunado
- Royo Celda Maria Dolores
- Santos Royo Jose
- Santos Royo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8025, L 5318, F 187, S 8, H V 101720, I/A 4 (04/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-195-46
Administrador Mancomunado
- Santos Royo Jose
- Santos Royo Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7808, L 5104, F 145, S 8, H V 96968, I/A 4 (04/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-46
Información de SANTOS ROYO MARIA DOLORES
Mostramos los datos de SANTOS ROYO MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS ROYO MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos