SANTOS ROMAN JESUS MIGUEL
Informe ejecutivo de SANTOS ROMAN JESUS MIGUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTOS ROMAN JESUS MIGUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTOS ROMAN Y MARTIN-FONTECHA SC | Apoderado | 08/11/2012 | |
SANTOS ROMAN Y MARTIN-FONTECHA SC | Administrador Solidario | 08/11/2012 |
VINCULACIONES DE SANTOS ROMAN JESUS MIGUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS ROMAN JESUS MIGUEL
Empresa: HIERONYMUS PROJECT SL
Administrador Unico
- Santos Roman Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 121, S 8, H M 556305, I/A 3 (24/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-44-28
Empresa: LINGUEASY SL
Administrador Unico
Representante
- Santos Roman Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32330 , F 29, S 8, H M 581960, I/A 2 (18/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-39-28
Empresa: LINGUEASY SL
Administrador Unico
Representante
- Santos Roman Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32330 , F 27, S 8, H M 581960, I/A 1 (26/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-104-28
Empresa: HIERONYMUS PROJECT SL
Administrador Unico
- Santos Roman Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30907 , F 119, S 8, H M 556305, I/A 1 (09/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-91-28
Empresa: SANTOS ROMAN Y MARTIN-FONTECHA SC
Administrador Solidario
- Martin Fontecha Fernandez Israel
- Santos Roman Jesus Miguel
Apoderado
- Martin Fontecha Fernandez Israel
- Santos Roman Jesus Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30367 , F 188, S 8, H M 546517, I/A 1 (08/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-224-28
Información de SANTOS ROMAN JESUS MIGUEL
Mostramos los datos de SANTOS ROMAN JESUS MIGUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS ROMAN JESUS MIGUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos