SANTOS ROGERIO
Informe ejecutivo de SANTOS ROGERIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANTOS ROGERIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRATAMIENTOS ESPECIFICOS CURATIVOS DE LA MADERA SL | Consejero | 19/12/2011 | |
CONTROL DE PLAGAS GARPI SL | Consejero | 07/09/2011 | |
RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA | Consejero | 27/07/2011 | |
DESIGRAN CONTROL DE PLAGAS SL | Consejero | 09/01/2009 | |
HIGIENE Y CONSERVACION SL | Consejero | 09/01/2009 |
VINCULACIONES DE SANTOS ROGERIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS ROGERIO
Consejero
- Santos Rogerio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2221 , F 205, S 8, H BI 48499, I/A 15 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-1-48
Empresa: CONTROL DE PLAGAS GARPI SL
Consejero
- Santos Rogerio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28184 , F 174, S 8, H M 507688, I/A 4 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-28
Empresa: RENTOKIL INITIAL ESPAÑA SA
Consejero
- Santos Rogerio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26841 , F 126, S 8, H M 38846, I/A 93 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-155-28
Empresa: HIGIENE Y CONSERVACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11316 , F 193, S 8, H M 177818, I/A 9 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Empresa: DESIGRAN CONTROL DE PLAGAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13876 , F 205, S 8, H M 227039, I/A 8 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-28
Información de SANTOS ROGERIO
Mostramos los datos de SANTOS ROGERIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS ROGERIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos