SANTOS RAMON MARIA ESTHER
Informe ejecutivo de SANTOS RAMON MARIA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTOS RAMON MARIA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICA FRAES 2013 SL | Apoderado | 13/09/2024 | |
CLINICA DENTAL DISAN 2011 SL | Apoderado | 12/09/2024 | |
INVERSIONES DENTALES LEVANTINAS SL | Apoderado | 05/09/2024 | |
INVERSIONES DENTALES LEVANTINAS SL | Socio Unico | 04/12/2018 | |
INVERSIONES DENTALES LEVANTINAS SL | Apoderado | 27/10/2011 | |
CLINICA DENTAL DISAN 2011 SL | Apoderado | 22/09/2011 |
VINCULACIONES DE SANTOS RAMON MARIA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS RAMON MARIA ESTHER
Empresa: CLINICA FRAES 2013 SL
Apoderado
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 563873, I/A 3 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: CLINICA DENTAL DISAN 2011 SL
Apoderado
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 521986, I/A 6 (12/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-181-28
Empresa: INVERSIONES DENTALES LEVANTINAS SL
Apoderado
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 521987, I/A 8 (05/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-28
Empresa: CLINICA DENTAL DISAN 2011 SL
Administrador Unico
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 115, S 8, H M 521986, I/A 5 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: INVERSIONES DENTALES LEVANTINAS SL
Administrador Unico
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 124, S 8, H M 521987, I/A 7 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-28
Empresa: CLINICA FRAES 2013 SL
Administrador Unico
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31327 , F 67, S 8, H M 563873, I/A 2 (21/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-81-28
Empresa: INVERSIONES DENTALES LEVANTINAS SL
Socio Único
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 124, S 8, H M 521987, I/A 6 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-28
Empresa: INVERSIONES DENTALES LEVANTINAS SL
Administrador Unico
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 124, S 8, H M 521987, I/A 5 (23/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-230-28
Empresa: CLINICA EVASAR 2016 SL
Administrador Unico
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34466 , F 3, S 8, H M 619870, I/A 3 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Empresa: CLINICA EVASAR 2016 SL
Administrador Unico
- Santos Ramon Maria Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34466 , F 1, S 8, H M 619870, I/A 1 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-45-28
VER MAS ACTOS
Información de SANTOS RAMON MARIA ESTHER
Mostramos los datos de SANTOS RAMON MARIA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS RAMON MARIA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos