SANTOS PEÑALVER JESUS FERNANDO
Informe ejecutivo de SANTOS PEÑALVER JESUS FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTOS PEÑALVER JESUS FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRIVIUMS CONSILII SL | Consejero | 20/07/2021 | 16/02/2023 |
TRIVIUMS CONSILII SL | Presidente | 20/07/2021 | 16/02/2023 |
UCLM EMPRENDE SL | Consejero | 23/05/2011 | 19/09/2012 |
UCLM EMPRENDE SL | Consejero Delegado Mancomunado | 05/12/2011 | 19/09/2012 |
VINCULACIONES DE SANTOS PEÑALVER JESUS FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS PEÑALVER JESUS FERNANDO
Empresa: TRIVIUMS CONSILII SL
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez De Buitrago Garcia Alicia
- Perez Saez Juan Jose
- Santos Peñalver Jesus Fernando
Presidente
- Santos Peñalver Jesus Fernando
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1725 , F 210, S 8, H TO 43917, I/A 1 (20/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-142-45
Empresa: UCLM EMPRENDE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Roncero Sanchez Antonio
- Santos Peñalver Jesus Fernando
Consejero
- Hernandez Adrover Juan Jose
- Martinez Ataz Ernesto
- Quiles Flor Francisco Jose
- Roncero Sanchez Antonio
- Santos Peñalver Jesus Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 206, S 8, H CR 21176, I/A 3 (19/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-188-13
Empresa: UCLM EMPRENDE SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Roncero Sanchez Antonio
- Santos Peñalver Jesus Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 206, S 8, H CR 21176, I/A 2 (05/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-238-13
Empresa: UCLM EMPRENDE SL
Consejero
- Hernandez Adrover Juan Jose
- Martinez Ataz Ernesto
- Quiles Flor Francisco Jose
- Roncero Sanchez Antonio
- Santos Peñalver Jesus Fernando
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 535 , F 205, S 8, H CR 21176, I/A 1 (23/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-105-13
Información de SANTOS PEÑALVER JESUS FERNANDO
Mostramos los datos de SANTOS PEÑALVER JESUS FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS PEÑALVER JESUS FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos