SANTOS OLMOS ANA MARIA
Informe ejecutivo de SANTOS OLMOS ANA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTOS OLMOS ANA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LAVALL XXI SL | Administrador Unico | 19/12/2022 | |
RENOVABLES MUÑOZ SANTOS SL | Administrador Unico | 21/03/2022 | |
JESUS SANTOS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 14/06/2019 | |
JESUS SANTOS SA | Consejero | 14/06/2019 |
VINCULACIONES DE SANTOS OLMOS ANA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS OLMOS ANA MARIA
Empresa: LAVALL XXI SL
Administrador Unico
- Santos Olmos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 184, S 8, H VA 12798, I/A 10 (19/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-244-47
Empresa: RENOVABLES MUÑOZ SANTOS SL
Administrador Unico
- Santos Olmos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 53, S 8, H VA 28909, I/A 5 (21/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-47
Empresa: LAVALL XXI SL
Administrador Solidario
- Muñoz Toro Oscar
- Santos Olmos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 184, S 8, H VA 12798, I/A 9 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-54-47
Empresa: RENOVABLES MUÑOZ SANTOS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Toro Oscar
- Santos Olmos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 53, S 8, H VA 28909, I/A 4 (18/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-38-47
Empresa: JESUS SANTOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Santos Olmos Ana Maria
- Santos Olmos Juan Carlos
- Santos Olmos Julio
Consejero
- Santos Olmos Ana Maria
- Santos Olmos Juan Carlos
- Santos Olmos Julio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 170, S 8, H VA 2753, I/A 18 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-47
Empresa: JESUS SANTOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Santos Olmos Ana Maria
- Santos Olmos Juan Carlos
- Santos Olmos Julio
Consejero
- Santos Olmos Ana Maria
- Santos Olmos Juan Carlos
- Santos Olmos Julio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 170, S 8, H VA 2753, I/A 18 (14/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-117-47
Empresa: RENOVABLES MUÑOZ SANTOS SL
Administrador Solidario
- Muñoz Toro Oscar
- Santos Olmos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1517 , F 51, S 8, H VA 28909, I/A 1 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-57-47
Empresa: LAVALL XXI SL
Administrador Solidario
- Muñoz Caballero Julio
- Muñoz Toro Oscar
- Santos Olmos Ana Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 961 , F 183, S 8, H VA 12798, I/A 5 (27/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-145-47
Empresa: JESUS SANTOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Santos Olmos Ana Maria
- Santos Olmos Juan Carlos
- Santos Olmos Julio
Consejero
- Santos Olmos Ana Maria
- Santos Olmos Juan Carlos
- Santos Olmos Julio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1328 , F 167, S 8, H VA 2753, I/A 14 (25/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-47
Información de SANTOS OLMOS ANA MARIA
Mostramos los datos de SANTOS OLMOS ANA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS OLMOS ANA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos