SANTOS MONTERO JORGE JUAN
Informe ejecutivo de SANTOS MONTERO JORGE JUAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE SANTOS MONTERO JORGE JUAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES CIRO 3 SL | Apoderado | 28/09/2011 | |
INVERSIONES CIRO 4 SL | Apoderado | 28/09/2011 |
VINCULACIONES DE SANTOS MONTERO JORGE JUAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS MONTERO JORGE JUAN
Empresa: INVERSIONES CIRO 6 SL
Apoderado
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28965 , F 100, S 8, H M 521582, I/A 9 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: INVERSIONES CIRO 5 SL
Apoderado
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28965 , F 89, S 8, H M 521581, I/A 8 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: INVERSIONES CIRO 2 SL
Apoderado
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28965 , F 64, S 8, H M 521578, I/A 9 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: INVERSIONES CIRO 1 SL
Apoderado Mancomunado
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28965 , F 56, S 8, H M 521577, I/A 8 (28/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-28
Empresa: NOGUERA 17 SL
Apoderado
- Muñoz Criado Vicente
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28900 , F 83, S 8, H M 282024, I/A 11 (11/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-241-28
Empresa: INVERSIONES CIRO 6 SL
Apoderado
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28965 , F 96, S 8, H M 521582, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
Empresa: INVERSIONES CIRO 5 SL
Apoderado
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28965 , F 86, S 8, H M 521581, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
Empresa: INVERSIONES CIRO 4 SL
Apoderado
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28965 , F 78, S 8, H M 521580, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
Empresa: INVERSIONES CIRO 3 SL
Apoderado
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28965 , F 70, S 8, H M 521579, I/A 2 (28/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
Empresa: INVERSIONES CIRO 2 SL
Apoderado
- Santos Montero Jorge Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28965 , F 61, S 8, H M 521578, I/A 2 (27/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-193-28
VER MAS ACTOS
Información de SANTOS MONTERO JORGE JUAN
Mostramos los datos de SANTOS MONTERO JORGE JUAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS MONTERO JORGE JUAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos