SANTOS MARTINEZ ANA
Informe ejecutivo de SANTOS MARTINEZ ANA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTOS MARTINEZ ANA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARISCOS RIA DE CAMARIÑAS SL | Liquidador | 18/12/2020 |
VINCULACIONES DE SANTOS MARTINEZ ANA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS MARTINEZ ANA
Empresa: MARISCOS RIA DE CAMARIÑAS SL
Liquidador
- Santos Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 207, S 8, H C 49393, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-15
Empresa: MARISCOS RIA DE CAMARIÑAS SL
Administrador Solidario
- Sambade Romar Victor Manuel
- Santos Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 207, S 8, H C 49393, I/A 2 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-248-15
Empresa: JMN AMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Santos Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 213, S 8, H VA 26538, I/A 2 (21/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-247-47
Empresa: JMN AMBIENTAL SL
Administrador Unico
- Santos Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1460 , F 213, S 8, H VA 26538, I/A 1 (28/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-47
Empresa: MARISCOS RIA DE CAMARIÑAS SL
Administrador Solidario
- Sambade Romar Victor Manuel
- Santos Martinez Ana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3469 , F 205, S 8, H C 49393, I/A 1 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-15
Información de SANTOS MARTINEZ ANA
Mostramos los datos de SANTOS MARTINEZ ANA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS MARTINEZ ANA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos