SANTOS MARTIN RUBEN
Informe ejecutivo de SANTOS MARTIN RUBEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTOS MARTIN RUBEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | Apoderado Solidario | 28/06/2024 | |
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado Solidario | 28/06/2024 | |
MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Apoderado | 14/03/2024 | |
MAPFRE VIDA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SOBRE LA VIDA HUMANA | Apoderado | 13/03/2024 | |
SANTANDER MAPFRE SEGUROS Y REASEGUROS SA | Cons.NOEjDom | 04/03/2024 | |
EL VIENTO MEDIA SL | Administrador Solidario | 01/07/2022 |
VINCULACIONES DE SANTOS MARTIN RUBEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS MARTIN RUBEN
Apoderado Solidario
- Martinez Alvarez Carlos
- Oliveros Perez Francisco Javier
- Ruiz Abril Rafael
- Santos Martin Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 7499, I/A 687 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Apoderado Solidario
- Martinez Alvarez Carlos
- Oliveros Perez Francisco Javier
- Ruiz Abril Rafael
- Santos Martin Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 9333, I/A 682 (28/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-129-28
Apoderado
- Gutierrez Nogales Jose Domingo
- Martinez Alvarez Carlos
- Ruiz Abril Rafael
- Santos Martin Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34740 , F 133, S 8, H M 9333, I/A 666 (14/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-58-28
Apoderado
- Martinez Alvarez Carlos
- Ruiz Abril Rafael
- Santos Martin Ruben
- Talabante Rubio Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33742 , F 143, S 8, H M 7499, I/A 672 (13/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-57-28
Cons.NOEjDom
- Martinez Castellanos Jesus
- Oliveros Perez Francisco Javier
- Santos Martin Ruben
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39737 , F 166, S 8, H M 683962, I/A 49 (04/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-50-28
Empresa: EL VIENTO MEDIA SL
Administrador Solidario
- Del Pino Bordon Gacel
- Santos Martin Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43797 , F 1, S 8, H M 772943, I/A 1 (01/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-130-28
Información de SANTOS MARTIN RUBEN
Mostramos los datos de SANTOS MARTIN RUBEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS MARTIN RUBEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos