SANTOS MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
Informe ejecutivo de SANTOS MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTOS MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVICIOS Y OBRAS MICO SL | Administrador Unico | 22/08/2016 |
VINCULACIONES DE SANTOS MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
Empresa: ORTORISA SL
Administrador Unico
- Santos Maria De Fatima Do Nascimento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10201, L 7483, F 185, S 8, H V 173469, I/A 2 (10/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-74-46
Empresa: ORTORISA SL
Administrador Unico
- Santos Maria De Fatima Do Nascimento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10201, L 7483, F 183, S 8, H V 173469, I/A 1 (25/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-46
Empresa: SERVICIOS Y OBRAS MICO SL
Administrador Unico
- Santos Maria De Fatima Do Nascimento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5035, L 2343, F 13, S 8, H V 37851, I/A 6 (22/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-164-46
Empresa: OLULA HILL'S SL
Administrador Unico
- Santos Maria De Fatima Do Nascimento
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7420, L 4721, F 33, S 8, H V 88540, I/A 7 (17/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-46
Información de SANTOS MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO
Mostramos los datos de SANTOS MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos