SANTOS MARCOS ALFREDO
Informe ejecutivo de SANTOS MARCOS ALFREDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTOS MARCOS ALFREDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
WINOA IBERICA SA | Apoderado | 14/05/2021 | |
WINOA IBERICA SA | Apoderado | 21/04/2021 | |
WINOA IBERICA SA | Consejero | 21/04/2021 |
VINCULACIONES DE SANTOS MARCOS ALFREDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS MARCOS ALFREDO
Empresa: WINOA IBERICA SA
Apoderado
- Bertoncelli Christophe Pierre
- Denizot Michael Charles Albert
- Santos Marcos Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 172, S 8, H BI 2053,A , I/ 101 (14/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-96-48
Empresa: WINOA IBERICA SA
Apoderado
- Santos Marcos Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 171, S 8, H BI 2053,A , I/ 99 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-48
Empresa: WINOA IBERICA SA
Consejero
- Santos Marcos Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1603 , F 171, S 8, H BI 2053,A , I/ 98 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-82-48
Empresa: EXERGIA INGENIERIA SL
Apoderado
- Amade Rivas Juan Carlos
- Rementeria Ugalde Itziar
- Santos Marcos Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4428 , F 202, S 8, H BI 39817, I/A 11 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-48
Consejero Delegado
- Amade Rivas Juan Carlos
- Llano Eguiguren Julen
- Santos Marcos Alfredo
Consejero
- Allende Villanueva Javier
- Amade Rivas Juan Carlos
- Cilleruelo Diez Ignacio Leandro
- Llano Eguiguren Julen
- Santos Marcos Alfredo
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4428 , F 197, S 8, H BI 39817, I/A 10 (16/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-81-48
Apoderado
- Amade Rivas Juan Carlos
- Rementeria Ugalde Itziar
- Santos Marcos Alfredo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4428 , F 194, S 8, H BI 39817, I/A 6 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-77-48
Información de SANTOS MARCOS ALFREDO
Mostramos los datos de SANTOS MARCOS ALFREDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS MARCOS ALFREDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos