SANTOS LOSADA JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de SANTOS LOSADA JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTOS LOSADA JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MODULARES 2012 SL | Socio Unico | 18/09/2012 | |
MODULARES 2012 SL | Administrador Unico | 18/09/2012 | |
E. FORMACION PLUS CONSULTING SL | Administrador Unico | 09/07/2012 | |
LAYJOMA ESTRUCTURAS SA | Administrador Unico | 04/09/2009 | |
INVES CALLE GENERAL PERON 333 2007 SL | Socio Unico | 17/07/2009 | |
INVES CALLE GENERAL PERON 333 2007 SL | Administrador Unico | 17/07/2009 |
VINCULACIONES DE SANTOS LOSADA JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS LOSADA JOSE ANTONIO
Empresa: LAYJOMA ESTRUCTURAS SA
Administrador Unico
- Santos Losada Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14531 , F 56, S 8, H M 240552, I/A 12 (15/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-28
Empresa: LAYJOMA ESTRUCTURAS SA
Administrador Unico
- Santos Losada Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14531 , F 56, S 8, H M 240552, I/A 9 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-64-28
Empresa: MODULARES 2012 SL
Administrador Unico
- Santos Losada Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30283 , F 68, S 8, H M 545045, I/A 1 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: MODULARES 2012 SL
Socio Único
- Santos Losada Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30283 , F 68, S 8, H M 545045, I/A 1 (18/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-190-28
Empresa: E. FORMACION PLUS CONSULTING SL
Administrador Unico
- Santos Losada Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30078 , F 197, S 8, H M 541440, I/A 1 (09/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-137-28
Empresa: LAYJOMA ESTRUCTURAS SA
Administrador Unico
- Santos Losada Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14531 , F 54, S 8, H M 240552, I/A 7 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-28
Administrador Unico
- Santos Losada Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25314 , F 17, S 8, H M 455854, I/A 2 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Socio Único
- Santos Losada Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25314 , F 17, S 8, H M 455854, I/A 2 (17/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-144-28
Información de SANTOS LOSADA JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de SANTOS LOSADA JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS LOSADA JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos