SANTOS LAZARO ELISA
Informe ejecutivo de SANTOS LAZARO ELISA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE SANTOS LAZARO ELISA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTOS PROPIEDAD INDUSTRIAL SL | Apoderado | 10/01/2017 | |
SANTOS PROPIEDAD INDUSTRIAL SL | Apoderado | 31/10/2012 |
VINCULACIONES DE SANTOS LAZARO ELISA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS LAZARO ELISA
Empresa: SANTOS PROPIEDAD INDUSTRIAL SL
Apoderado
- Santos Lazaro Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12195 , F 21, S 8, H M 192829, I/A 7 (10/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-11-28
Empresa: SANTOS PROPIEDAD INDUSTRIAL SL
Apoderado
- Santos Lazaro Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12195 , F 21, S 8, H M 192829, I/A 6 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-220-28
Empresa: SANTOS PROPIEDAD INDUSTRIAL SL
Administrador Solidario
- Arsuaga Santos Elisa
- Santos Lazaro Elisa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12195 , F 20, S 8, H M 192829, I/A 5 (06/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-28
Información de SANTOS LAZARO ELISA
Mostramos los datos de SANTOS LAZARO ELISA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS LAZARO ELISA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos