SANTOS GUEDES SANTIAGO
Informe ejecutivo de SANTOS GUEDES SANTIAGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE SANTOS GUEDES SANTIAGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SANTIAGO SANTOS SL | Socio Unico | 27/01/2017 | 18/08/2023 |
SANTIAGO SANTOS SL | Administrador Unico | 27/01/2017 | 18/08/2023 |
SANTIAGO SANTOS SL | Liquidador | 18/08/2023 | 18/08/2023 |
MSG STONE IBERICA SL | Administrador Solidario | 12/02/2014 | 23/01/2017 |
VINCULACIONES DE SANTOS GUEDES SANTIAGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS GUEDES SANTIAGO
Empresa: SANTIAGO SANTOS SL
Liquidador
- Santos Guedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180, L 4180, F 52, S 8, H PO 61460, I/A 4 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-36
Empresa: SANTIAGO SANTOS SL
Administrador Unico
- Santos Guedes Santiago
Liquidador
- Santos Guedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180, L 4180, F 52, S 8, H PO 61460, I/A 4 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-163-36
Empresa: SANTIAGO SANTOS SL
Administrador Unico
- Santos Guedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180, L 4180, F 50, S 8, H PO 61460, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-36
Empresa: SANTIAGO SANTOS SL
Socio Único
- Santos Guedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4180, L 4180, F 50, S 8, H PO 61460, I/A 1 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-36
Empresa: SANTOS Y GUEDES SL
Administrador Solidario
- Santos Guedes Marcos
- Santos Guedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934, L 3934, F 151, S 8, H PO 56166, I/A 2 (23/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-20-36
Empresa: SANTOS Y GUEDES SL
Administrador Solidario
- Santos Guedes Marcos
- Santos Guedes Santiago
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3934, L 3934, F 150, S 8, H PO 56166, I/A 1 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-36-36
Información de SANTOS GUEDES SANTIAGO
Mostramos los datos de SANTOS GUEDES SANTIAGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS GUEDES SANTIAGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos