SANTOS GARCIA ALBERTO
Informe ejecutivo de SANTOS GARCIA ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTOS GARCIA ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASTRA LEON ABOGADOS SL | Administrador Solidario | 23/05/2023 | |
CONSTRUCCIONES SIBER ORDES SL | Administrador Solidario | 26/01/2015 | |
EMPRENDEDORESDETALAVERA SL | Administrador Solidario | 03/04/2012 |
VINCULACIONES DE SANTOS GARCIA ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS GARCIA ALBERTO
Empresa: ASTRA LEON ABOGADOS SL
Administrador Solidario
- Garcia Tranche Alberto
- Santos Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1376 , F 151, S 8, H LE 28093, I/A 1 (23/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-100-24
Administrador Solidario
- Ramon Saavedra Alexandra
- Santos Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3756 , F 170, S 8, H C 60926, I/A 2 (26/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-104-15
Administrador Solidario
- Ramon Saavedra Alexandra
- Santos Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3756 , F 170, S 8, H C 60926, I/A 1 (30/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-128-15
Empresa: CONSTRUCCIONES SIBER ORDES SL
Administrador Solidario
- Cabo Blanco Jose Carlos
- Grille Barreiro Julio
- Santos Garcia Alberto
- Vilar Curros Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3538 , F 50, S 8, H C 52081, I/A 1 (26/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-20-15
Empresa: EMPRENDEDORESDETALAVERA SL
Administrador Solidario
- Nieto Angelina David
- Santos Garcia Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1542 , F 30, S 8, H TO 33740, I/A 1 (03/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-45
Información de SANTOS GARCIA ALBERTO
Mostramos los datos de SANTOS GARCIA ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS GARCIA ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos