SANTOS GARCIA AGUSTIN
Informe ejecutivo de SANTOS GARCIA AGUSTIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE SANTOS GARCIA AGUSTIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO SA | Presidente | 18/03/2022 | |
TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO SA | Consejero | 18/03/2022 |
VINCULACIONES DE SANTOS GARCIA AGUSTIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS GARCIA AGUSTIN
Empresa: TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO SA
Consejero
- Mira Masia Antonio Francisco Jose
- Navarro De Hoyos Francisco Antonio
- Santos Garcia Agustin
Presidente
- Santos Garcia Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 164, S 8, H A 2472, I/A 35 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-03
Empresa: TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO SA
Consejero
Presidente
- Santos Garcia Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3792 , F 164, S 8, H A 2472, I/A 35 (18/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-60-03
Empresa: ROCASTAÑO SL
Liquidador
- Santos Garcia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11521 , F 143, S 8, H M 180902, I/A 3 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Empresa: ROCASTAÑO SL
Consejero Delegado Solidario
- Santos Garcia Agustin
- Santos Garcia Avelina
- Santos Garcia Maria Josefa
Consejero
- Santos Garcia Agustin
- Santos Garcia Avelina
- Santos Garcia Maria Josefa
Presidente
Secretario
- Santos Garcia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11521 , F 143, S 8, H M 180902, I/A 3 (21/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-188-28
Empresa: TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO SA
Consejero
Presidente
- Santos Garcia Agustin
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 139, S 8, H A 2472, I/A 30 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-149-03
Empresa: TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO SA
Presidente
- Santos Garcia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 138, S 8, H A 2472, I/A 26 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-03
Empresa: TURRONES Y HELADOS ONZA DE ORO SA
Vicepresidente
- Santos Garcia Agustin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3306 , F 138, S 8, H A 2472, I/A 26 (13/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-224-03
Información de SANTOS GARCIA AGUSTIN
Mostramos los datos de SANTOS GARCIA AGUSTIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS GARCIA AGUSTIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos