SANTOS ESTEBARANZ JESUS
Informe ejecutivo de SANTOS ESTEBARANZ JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE SANTOS ESTEBARANZ JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FISA AUDITORES SL | Secretario | 02/02/2021 | |
FISA AUDITORES SL | Consejero | 09/05/2014 | 02/02/2021 |
FISA AUDITORES SL | Secretario | 01/08/2017 | 02/02/2021 |
FISA AUDITORES SL | Secretario | 09/05/2014 | 02/02/2021 |
FISA AUDITORES SL | Consejero Delegado Mancomunado | 01/08/2017 | 02/02/2021 |
CONCILIA TAX AND LAW SL | Consejero | 20/03/2012 | 28/07/2017 |
CONCILIA TAX AND LAW SL | Consejero | 16/07/2015 | 28/07/2017 |
CONCILIA TAX AND LAW SL | Secretario | 16/07/2015 | 28/07/2017 |
CONCILIA TAX AND LAW SL | Secretario | 03/08/2012 | 16/07/2015 |
FISA AUDITORES SL | Consejero | 21/05/2009 | 09/05/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SANTOS ESTEBARANZ JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SANTOS ESTEBARANZ JESUS
Empresa: FISA AUDITORES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Martin Jimenez Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Consejero
- Martin Jimenez Francisco Javier
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Presidente
Secretario
- Santos Estebaranz Jesus
- Santos Estebaranz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 5, S 8, H M 196724, I/A 20 (02/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-26-28
Empresa: FISA AUDITORES SL
Consejero Delegado Mancomunado
- ETL GLOBAL AUDITORES DE CUENTAS SL
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Presidente
Secretario
- Santos Estebaranz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 4, S 8, H M 196724, I/A 18 (01/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-28
Empresa: CONCILIA TAX AND LAW SL
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Zozaya Mifsut Ignacio
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Presidente
Secretario
- Santos Estebaranz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33451 , F 157, S 8, H M 392987, I/A 10 (28/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-150-28
Empresa: FISA AUDITORES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Zozaya Mifsut Ignacio
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Presidente
Secretario
- Santos Estebaranz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33068 , F 1, S 8, H M 196724, I/A 14 (31/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28
Empresa: CONCILIA FORENSIC SLP
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Zozaya Mifsut Ignacio
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Presidente
Secretario
- Santos Estebaranz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22039 , F 209, S 8, H M 392987, I/A 6 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Empresa: CONCILIA FORENSIC SLP
Consejero Delegado
Consejero
- Ignacio Garcia Zozaya Mifsut
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Presidente
Secretario
- Santos Estebaranz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22039 , F 209, S 8, H M 392987, I/A 6 (16/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-138-28
Empresa: FISA AUDITORES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Zozaya Mifsut Ignacio
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Presidente
Secretario
- Santos Estebaranz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12380 , F 129, S 8, H M 196724, I/A 12 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-28
Empresa: FISA AUDITORES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Garcia Zozaya Mifsut Ignacio
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Presidente
Secretario
- Santos Estebaranz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12380 , F 129, S 8, H M 196724, I/A 12 (09/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-93-28
Empresa: CONCILIA FORENSIC SLP
Secretario
- Santos Estebaranz Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22039 , F 208, S 8, H M 392987, I/A 5 (03/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-156-28
Empresa: CONCILIA ASESORES LEGALES SL
Consejero Delegado
Consejero
- Ignacio Garcia Zozaya Mifsut
- Morales Moyano Luis Maria
- Sanchez Sanchez Alicia
- Santos Estebaranz Jesus
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22039 , F 206, S 8, H M 392987, I/A 4 (20/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-64-28
VER MAS ACTOS
Información de SANTOS ESTEBARANZ JESUS
Mostramos los datos de SANTOS ESTEBARANZ JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SANTOS ESTEBARANZ JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos